5. september 2012Pernille Ott Christiansen forlater styretJC ADMINISTRATION A/SPernille Ott Christiansen forlater styret for JC ADMINISTRATION A/S etter en periode på 4 år.Se mere
21. mars 2012Pernille Ott Christiansen forlater ledelsenMICA AABYBRO ApSPernille Ott Christiansen forlater ledelsen for MICA AABYBRO ApS etter en periode på 4 år.Se mere
26. januar 2011Ny status UNDER KONKURSMICA AABYBRO ApSTidligere status: Normal. Pernille Ott Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2011AdresseendringMICA AABYBRO ApSMICA AABYBRO ApS flytter fra Nørresundby til Aabybro. Pernille Ott Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2010Ny status UNDER KONKURSJC ADMINISTRATION A/STidligere status: Normal. Pernille Ott Christiansen er styreleder.Se mere
29. juni 2010AdresseendringJC ADMINISTRATION A/SJC ADMINISTRATION A/S flytter fra Nørresundby til Vadum. Pernille Ott Christiansen er styreleder.Se mere
29. juni 2010Nytt navn: JC ADMINISTRATION A/SN.U. EL-SERVICE A/SN.U. EL-SERVICE A/S skifter navn til JC ADMINISTRATION A/S. Pernille Ott Christiansen er styreleder.Se mere
23. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortN.U. EL-SERVICE A/SN.U. EL-SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Pernille Ott Christiansen er styreleder.Se mere
23. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMICA AABYBRO ApSMICA AABYBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. august 2008 til 31. desember 2009. Pernille Ott Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortN.U. EL-SERVICE A/SN.U. EL-SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Pernille Ott Christiansen er styreleder.Se mere
10. november 2008Ny bransje: Forhandlere af gaveartikler og brugskunstMICA AABYBRO ApSTidligere bransje: Uoplyst. Pernille Ott Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2008AdresseendringN.U. EL-SERVICE A/SN.U. EL-SERVICE A/S flytter til ny adresse i Nørresundby. Pernille Ott Christiansen er styreleder.Se mere
1. oktober 2008Pernille Ott Christiansen blir med i styretN.U. EL-SERVICE A/SPernille Ott Christiansen blir med i styret for N.U. EL-SERVICE A/S.Se mere
1. oktober 2008AdresseendringMICA AABYBRO ApSMICA AABYBRO ApS flytter til ny adresse i Nørresundby. Pernille Ott Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2008Ny selskapsform AktieselskabN.U. EL-SERVICE A/SN.U. EL-SERVICE ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til N.U. EL-SERVICE A/S. Pernille Ott Christiansen er styreleder.Se mere
20. august 2008StiftelseMICA AABYBRO ApSMICA AABYBRO ApS stiftes i bransjen uoplyst. Pernille Ott Christiansen er medlem af ledelsen.Se mere