27. januar 2003Pernille Wulff forlater styretBRUUN BRUUN HOLDING A/SPernille Wulff forlater styret for BRUUN BRUUN HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
6. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortBENTES HOLDING A/SBENTES HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Pernille Wulff er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Prepress-arbejdeBENTES HOLDING A/STidligere bransje: Reproduktionsanstalter. Pernille Wulff er medlem av styret.Se mere
4. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortBENTES HOLDING A/SBENTES HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Pernille Wulff er medlem av styret.Se mere
8. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortBENTES HOLDING A/SBENTES HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Pernille Wulff er medlem av styret.Se mere
29. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortBENTES HOLDING A/SBENTES HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Pernille Wulff er medlem av styret.Se mere
16. november 1999Pernille Wulff blir med i styretBENTES HOLDING A/SPernille Wulff blir med i styret for BENTES HOLDING A/S.Se mere
16. november 1999Bente Bruun blir med i ledelsenBENTES HOLDING A/SBente Bruun blir med i ledelsen for BENTES HOLDING A/S. Pernille Wulff er medlem av styret.Se mere
16. november 1999AdresseendringBENTES HOLDING A/SBENTES HOLDING A/S flytter til ny adresse i Fredensborg. Pernille Wulff er medlem av styret.Se mere
16. november 1999Nytt navn: BENTES HOLDING A/SPETER BRUUN MONTAGE SERVICE A/SPETER BRUUN MONTAGE SERVICE A/S skifter navn til BENTES HOLDING A/S. Pernille Wulff er medlem av styret.Se mere