29. desember 2023Overskudd på DKK 61.510 Gyldensteen Trading ApsGyldensteen Trading Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2023AdresseendringGyldensteen Trading ApsGyldensteen Trading Aps flytter fra Odense C til Odense SV. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2022Overskudd på DKK 249.420 Gyldensteen Trading ApsGyldensteen Trading Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Peter Alexander Bernstorff forlater ledelsenRufus Holding IVSPeter Alexander Bernstorff forlater ledelsen for Rufus Holding IVS etter en periode på 5 år.Se mere
28. juni 2022Endring i eierkretsenRufus Holding IVSPeter Alexander Bernstorff er ikke lenger registrert som reell eier av Rufus Holding IVS.Se mere
19. mai 2022Peter Alexander Bernstorff forlater ledelsenNOBLE CONSULTING IVSPeter Alexander Bernstorff forlater ledelsen for NOBLE CONSULTING IVS etter en periode på 8 år.Se mere
19. mai 2022Endring i eierkretsenNOBLE CONSULTING IVSPeter Alexander Bernstorff er ikke lenger registrert som reell eier av NOBLE CONSULTING IVS.Se mere
17. desember 2021Overskudd på DKK 0 NOBLE CONSULTING IVSNOBLE CONSULTING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Underskudd på DKK 242.470 Gyldensteen Trading ApsGyldensteen Trading Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021AdresseendringRufus Holding IVSRufus Holding IVS flytter fra Bogense til Odense C. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabGyldensteen Trading ApsGyldensteen Trading IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Gyldensteen Trading Aps. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2021AdresseendringGyldensteen Trading IVSGyldensteen Trading IVS flytter fra Bogense til Odense C. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseGyldensteen Trading IVSTidligere bransje: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2020Underskudd på DKK 58.920 NOBLE CONSULTING IVSNOBLE CONSULTING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2020Underskudd på DKK 717.944 Gyldensteen Trading IVSGyldensteen Trading IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2020Overskudd på DKK 0 Rufus Holding IVSRufus Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2020Overskudd på DKK 1.016 NOBLE CONSULTING IVSNOBLE CONSULTING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2020Peter Alexander Bernstorff forlater styretHANDELSAKTIESELSKABETPeter Alexander Bernstorff forlater styret for HANDELSAKTIESELSKABET etter en periode på 21 år.Se mere
31. januar 2020Endring i eierkretsenGYLDENSTEEN HANDELSAKTIESELSKAB2 personer endrer deres reelle eierskab av GYLDENSTEEN HANDELSAKTIESELSKAB. Peter Alexander Bernstorff er medlem av styret.Se mere
18. desember 2019Underskudd på DKK 9.658 Rufus Holding IVSRufus Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Peter Alexander Bernstorff er medlem af ledelsen.Se mere