23. februar 2007Peter Allerup forlater ledelsenALLERUP ApSPeter Allerup forlater ledelsen for ALLERUP ApS etter en periode på 15 år.Se mere
25. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2004Regnskap for 2004 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2003AdresseendringALLERUP ApSALLERUP ApS flytter fra Charlottenlund til Klampenborg. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2002Regnskap for 2002 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2001Regnskap for 2001 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 1999Regnskap for 1999 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortALLERUP ApSALLERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 1996Nytt navn: ALLERUP ApSPETER ALLERUP DESIGN & ART DIRECTION ApSPETER ALLERUP DESIGN & ART DIRECTION ApS skifter navn til ALLERUP ApS. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortPETER ALLERUP DESIGN & ART DIRECTION ApSPETER ALLERUP DESIGN & ART DIRECTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 1993Nytt navn: PETER ALLERUP DESIGN & ART DIRECTION ApSGØRLYK & ALLERUP INVESTERING ApSGØRLYK & ALLERUP INVESTERING ApS skifter navn til PETER ALLERUP DESIGN & ART DIRECTION ApS. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 1991StiftelseGØRLYK & ALLERUP INVESTERING ApSGØRLYK & ALLERUP INVESTERING ApS stiftes i bransjen formgivning og industrielt design. Peter Allerup er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 1991Peter Allerup forlater styretBERGSØE 2 A/SPeter Allerup forlater styret for BERGSØE 2 A/S etter en periode på 2 år.Se mere
18. januar 1990Nytt navn: BERGSØE 2 A/SA/S PSE NR. 3231A/S PSE NR. 3231 skifter navn til BERGSØE 2 A/S. Peter Allerup er medlem av styret.Se mere
17. januar 1990Flere forlater styretA/S PSE NR. 32313 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 3231. Peter Allerup er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 1990Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 3231Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 3231 etter en periode på 8 måneder. Peter Allerup er medlem av styret.Se mere