30. juliUnderskudd på DKK 13.358 CESCOM A/SCESCOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Andreas Brok eier 100% av virksomheten.Se mere
9. juliUnderskudd på DKK 17.124 ULSØ FINANS ApSULSØ FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Andreas Brok eier 100% av virksomheten.Se mere
6. juliAdresseendringULSØ FINANS ApSULSØ FINANS ApS flytter fra Toftlund til Gram. Peter Andreas Brok eier 100% av virksomheten.Se mere
6. juliAdresseendringCESCOM A/SCESCOM A/S flytter fra Toftlund til Gram. Peter Andreas Brok eier 100% av virksomheten.Se mere
5. juliErik Høgh blir med i styretCESCOM A/SErik Høgh erstatter Peter Andreas Brok i styret for CESCOM A/S etter en periode på 5 år.Se mere
5. juliErik Høgh blir med i ledelsenCESCOM A/SErik Høgh erstatter Peter Andreas Brok i ledelsen for CESCOM A/S etter en periode på 5 år.Se mere
5. juliErik Høgh blir med i ledelsenULSØ FINANS ApSErik Høgh erstatter Peter Andreas Brok i ledelsen for ULSØ FINANS ApS etter en periode på 5 år.Se mere
19. mai 2023Underskudd på DKK 126.875 ULSØ FINANS ApSULSØ FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Andreas Brok er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 96.166 CESCOM A/SCESCOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Andreas Brok er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2022Endring i eierkretsenCESCOM A/SPeter Andreas Brok registrert som reell eier av CESCOM A/S.Se mere
1. april 2022Endring i eierkretsenULSØ FINANS ApSPeter Andreas Brok registrert som reell eier av ULSØ FINANS ApS.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 82.464 ULSØ FINANS ApSULSØ FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Andreas Brok er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2022Underskudd på DKK 29.928 CESCOM A/SCESCOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Andreas Brok er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 140.106 ULSØ FINANS ApSULSØ FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Andreas Brok er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 29.216 CESCOM A/SCESCOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Andreas Brok er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2020Peter Andreas Brok forlater ledelsenLAURUS HOLDING ApSPeter Andreas Brok forlater ledelsen for LAURUS HOLDING ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
15. oktober 2020Peter Andreas Brok forlater ledelsenLAURUS FINANS ApSPeter Andreas Brok forlater ledelsen for LAURUS FINANS ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
27. august 2020Overskudd på DKK 155.492 ULSØ FINANS ApSULSØ FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Peter Andreas Brok er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2020Overskudd på DKK 2.299 CESCOM A/SCESCOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Peter Andreas Brok er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2019AdresseendringLAURUS FINANS ApSLAURUS FINANS ApS flytter til ny adresse i Toftlund. Peter Andreas Brok er medlem af ledelsen.Se mere