7. februar 2022 · Plast ForumNyt fra bestyrelserneRias A/S Nicolas Neuwirth er indtrådt i bestyrelsen hos Rias A/S i stedet for Peter Swinkels. Les artikkel
28. januar 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye navne hos KT Stålindustri, Kvisgaards Maskinfabrik, Voss Industry..Rias A/S Nicolas Neuwirth er indtrådt i bestyrelsen hos Rias A/S i stedet for Peter Swinkels (kilde: Les artikkel
15. januar 2010Peter Anton Swinkels forlater styretRIAS A/SPeter Anton Swinkels forlater styret for RIAS A/S etter en periode på 7 år.Se mere
24. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortRIAS A/SRIAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
24. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortRIAS A/SRIAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
21. november 2007Erstatning i styretRIAS A/S4 endringer i styret for RIAS A/S. Peter Anton Swinkels er fortsatt styremedlem.Se mere
25. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortRIAS A/SRIAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
31. januar 2006Regnskap for 2005 offentligjortRIAS A/SRIAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
4. juli 2005Jens Peter Dragø forlater ledelsenRIAS A/SJens Peter Dragø forlater ledelsen for RIAS A/S etter en periode på 3 år. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
10. februar 2005Regnskap for 2004 offentligjortRIAS A/SRIAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
1. april 2004Henning Hess blir adm. direktørRIAS A/SHenning Hess blir adm. direktør i RIAS A/S. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
9. februar 2004Regnskap for 2003 offentligjortRIAS A/SRIAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
30. januar 2004Bob Peter Danielsen blir med i styretRIAS A/SBob Peter Danielsen erstatter Flemming Peter Pram i styret for RIAS A/S etter en periode på 4 år. Peter Anton Swinkels er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mars 2003Herman Johannes Christensen forlater ledelsenRIAS A/SHerman Johannes Christensen forlater ledelsen for RIAS A/S etter en periode på 4 år. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
10. februar 2003Regnskap for 2002 offentligjortRIAS A/SRIAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Peter Anton Swinkels er medlem av styret.Se mere
31. januar 2003Peter Anton Swinkels blir med i styretRIAS A/SPeter Anton Swinkels blir med i styret for RIAS A/S.Se mere