30. desember 2003Juan Ramon Vargues Huerta blir med i styretBESAM A/SJuan Ramon Vargues Huerta erstatter Peter Aru i styret for BESAM A/S etter en periode på 6 år.Se mere
30. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortBESAM A/SBESAM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
3. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortBESAM A/SBESAM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
28. juni 2002Per Erik Henriksson blir med i styretBESAM A/SPer Erik Henriksson erstatter Beiron Palm i styret for BESAM A/S etter en periode på 8 måneder. Peter Aru er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 2002Beiron Palm forlater ledelsenBESAM A/SBeiron Palm forlater ledelsen for BESAM A/S etter en periode på 8 måneder. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
28. juni 2002Per Erik Henriksson blir adm. direktørBESAM A/SPer Erik Henriksson blir adm. direktør i BESAM A/S. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
13. desember 2001Kim Aage Egegaard blir med i styretBESAM A/SKim Aage Egegaard blir med i styret for BESAM A/S. Peter Aru er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 2001Flere forlater styretBESAM A/S2 medlemmer forlater styret for BESAM A/S. Peter Aru er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 2001Knud Bryde forlater ledelsenBESAM A/SKnud Bryde forlater ledelsen for BESAM A/S etter en periode på 25 år. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2001Beiron Palm blir med i styretBESAM A/SBeiron Palm blir med i styret for BESAM A/S. Peter Aru er fortsatt styremedlem.Se mere
31. oktober 2001Beiron Palm blir med i ledelsenBESAM A/SBeiron Palm blir med i ledelsen for BESAM A/S. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
10. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortBESAM A/SBESAM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
29. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortBESAM A/SBESAM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortBESAM A/SBESAM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
4. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortBESAM A/SBESAM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
29. mai 1998Peter Aru blir med i styretBESAM A/SPeter Aru erstatter Bengt Gustav Bertil Samuelsson i styret for BESAM A/S etter en periode på 21 år.Se mere
10. april 1997Peter Aru forlater styretFALTEC PORTE A/SPeter Aru forlater styret for FALTEC PORTE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
21. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortFALTEC PORTE A/SFALTEC PORTE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Peter Aru er medlem av styret.Se mere
1. november 1993Niels Albæk Nielsen forlater styretFALTEC PORTE A/SNiels Albæk Nielsen forlater styret for FALTEC PORTE A/S etter en periode på 3 år. Peter Aru er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 1990StiftelseFALTEC PORTE A/SFALTEC PORTE A/S stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Peter Aru er medlem av styret.Se mere