Emil Samsøe Kølle Jensen forlater styret for Energinet Gastransmission A/S etter en periode på 3 måneder. Peter Axel Hodal er adm. direktør i virksomheten.
Energinet Gastransmission A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Axel Hodal er adm. direktør i virksomheten.
Annette Heilskov Ikast forlater styret for Energinet Gastransmission A/S etter en periode på 11 måneder. Peter Axel Hodal er adm. direktør i virksomheten.
Energinet Teknik og Anlæg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Axel Hodal er adm. direktør i virksomheten.
Energinet Teknik og Anlæg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Axel Hodal er adm. direktør i virksomheten.