Peter Axel Østergaard har været i direktionen for PETER ØSTERGAARD ApS siden 1993 og er desuden direktør i HOBRO BILCENTER ApS og PETER ØSTERGAARD AUTOMOBILER ApS.
PETER ØSTERGAARD AUTOMOBILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Axel Østergaard er medlem af ledelsen.
PETER ØSTERGAARD HOLDING HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Axel Østergaard er medlem af ledelsen.
PETER ØSTERGAARD HOLDING HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Axel Østergaard er medlem af ledelsen.
PETER ØSTERGAARD AUTOMOBILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Axel Østergaard er medlem af ledelsen.
PETER ØSTERGAARD HOLDING HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Axel Østergaard er medlem af ledelsen.
PETER ØSTERGAARD AUTOMOBILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Axel Østergaard er medlem af ledelsen.
PETER ØSTERGAARD AUTOMOBILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Axel Østergaard er medlem af ledelsen.
PETER ØSTERGAARD HOLDING HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Axel Østergaard er medlem af ledelsen.