14. november 2023Pernille Bank Nielsen blir ny styrelederEJENDOMSSELSKABET DÆMNINGEN 42A, VEJLE A/SPernille Bank Nielsen erstatter Peter Bank Nielsen som styreleder hos EJENDOMSSELSKABET DÆMNINGEN 42A, VEJLE A/S etter en periode på 9 år.Se mere
14. november 2023Jonny Brinch Jensen blir med i styretK. MATHIASEN OST EN GROS A/SJonny Brinch Jensen erstatter Peter Bank Nielsen i styret for K. MATHIASEN OST EN GROS A/S etter en periode på 15 år.Se mere
14. november 2023Pernille Bank Nielsen blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET PBN ApSPernille Bank Nielsen erstatter Peter Bank Nielsen i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET PBN ApS etter en periode på 11 år.Se mere
14. november 2023Pernille Bank Nielsen blir med i ledelsenK. MATHIASEN OST EN GROS A/SPernille Bank Nielsen erstatter Peter Bank Nielsen i ledelsen for K. MATHIASEN OST EN GROS A/S etter en periode på 15 år.Se mere
14. november 2023Pernille Bank Nielsen blir med i ledelsenSavværket Ødsted ApSPernille Bank Nielsen erstatter Peter Bank Nielsen i ledelsen for Savværket Ødsted ApS etter en periode på 1 år.Se mere
14. november 2023Pernille Bank Nielsen blir med i ledelsenPETER BANK HOLDING ApSPernille Bank Nielsen erstatter Peter Bank Nielsen i ledelsen for PETER BANK HOLDING ApS etter en periode på 16 år.Se mere
14. november 2023Pernille Bank Nielsen blir med i ledelsenMarielunden ApSPernille Bank Nielsen erstatter Peter Bank Nielsen i ledelsen for Marielunden ApS etter en periode på 3 år.Se mere
9. november 2023Peter Bank Nielsen forlater styretBENT BANK NIELSEN A/SPeter Bank Nielsen forlater styret for BENT BANK NIELSEN A/S etter en periode på 19 år.Se mere
6. november 2023Endring i eierkretsenPETER BANK HOLDING ApSPeter Bank Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av PETER BANK HOLDING ApS.Se mere
6. november 2023Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET PBN ApSPeter Bank Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET PBN ApS.Se mere
6. november 2023Endring i eierkretsenMarielunden ApSPeter Bank Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Marielunden ApS.Se mere
6. november 2023Endring i eierkretsenK. MATHIASEN OST EN GROS A/SPeter Bank Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av K. MATHIASEN OST EN GROS A/S.Se mere
6. november 2023Endring i eierkretsenSavværket Ødsted ApSPeter Bank Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Savværket Ødsted ApS.Se mere
31. mai 2023Underskudd på DKK 493.420 BENT BANK NIELSEN A/SBENT BANK NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Bank Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2023Overskudd på DKK 876.045 PETER BANK HOLDING ApSPETER BANK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Bank Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.K. MATHIASEN OST EN GROS A/SK. MATHIASEN OST EN GROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Bank Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2023Overskudd på DKK 153.816 EJENDOMSSELSKABET PBN ApSEJENDOMSSELSKABET PBN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Bank Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2023Overskudd på DKK 903.647 EJENDOMSSELSKABET DÆMNINGEN 42A, VEJLE A/SEJENDOMSSELSKABET DÆMNINGEN 42A, VEJLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Bank Nielsen er styreleder.Se mere
30. januar 2023Underskudd på DKK 13.092 Marielunden ApSMarielunden ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Bank Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2022Peter Bank Nielsen forlater styretJerlevvej 1 ApSPeter Bank Nielsen forlater styret for Jerlevvej 1 ApS etter en periode på 2 år.Se mere