31. mars 1998Peter Bjarne Olsen forlater ledelsenLILLERØD BRUGSFORENINGPeter Bjarne Olsen forlater ledelsen for LILLERØD BRUGSFORENING etter en periode på 82 år.Se mere
25. mars 1998Mona Madsen forlater styretLILLERØD BRUGSFORENINGMona Madsen forlater styret for LILLERØD BRUGSFORENING etter en periode på 82 år. Peter Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortLILLERØD BRUGSFORENINGLILLERØD BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Peter Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 1997Kurt Hesselbo Hansen forlater styretLILLERØD BRUGSFORENINGKurt Hesselbo Hansen forlater styret for LILLERØD BRUGSFORENING etter en periode på 81 år. Peter Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortLILLERØD BRUGSFORENINGLILLERØD BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Peter Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 1916StiftelseLILLERØD BRUGSFORENINGLILLERØD BRUGSFORENING stiftes i bransjen varehuse. Peter Bjarne Olsen er medlem af ledelsen.Se mere