10. juniPeter Bjørn Christensen forlater ledelsenTEPE ApSPeter Bjørn Christensen forlater ledelsen for TEPE ApS etter en periode på 17 år.Se mere
10. juniNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONTEPE ApSTidligere status: Normal. Peter Bjørn Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. februarOverskudd på DKK 116.233 P.B.C. HOLDING ApSP.B.C. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februarOverskudd på DKK 276.496 Din Bilpartner Nyborg ApSDin Bilpartner Nyborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januarUnderskudd på DKK 12.280 PETER'S BILER ApSPETER'S BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarUnderskudd på DKK 275.087 TEPE ApSTEPE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 2023Endring i eierkretsenTEPE INVEST ApSPeter Bjørn Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av TEPE INVEST ApS.Se mere
3. juli 2023Glenn Due forlater ledelsenTEPE INVEST ApSGlenn Due forlater ledelsen for TEPE INVEST ApS etter en periode på 7 år. Peter Bjørn Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. juli 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONTEPE INVEST ApSTidligere status: Normal. Peter Bjørn Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 160.480 P.B.C. HOLDING ApSP.B.C. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 30.294 PETER'S BILER ApSPETER'S BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 277.001 Din Bilpartner Nyborg ApSDin Bilpartner Nyborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Underskudd på DKK 53.255 TEPE INVEST ApSTEPE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Bjørn Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 34.538 TEPE ApSTEPE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2022Overskudd på DKK 160.626 P.B.C. HOLDING ApSP.B.C. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2022Underskudd på DKK 30.311 PETER'S BILER ApSPETER'S BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2022Overskudd på DKK 396.813 Din Bilpartner Nyborg ApSDin Bilpartner Nyborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. juli 2020 til 31. desember 2021. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2022Endring i eierkretsenTEPE INVEST ApSPeter Bjørn Christensen øker sitt reelle eierskap av TEPE INVEST ApS.Se mere
8. mars 2022Nytt navn: TEPE INVEST ApSMLMG ApSMLMG ApS skifter navn til TEPE INVEST ApS. Peter Bjørn Christensen eier 50% av virksomheten.Se mere
17. januar 2022Overskudd på DKK 504.957 TEPE ApSTEPE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Peter Bjørn Christensen er medlem af ledelsen.Se mere