9. juli 2012Diana Honoria Danesø blir med i ledelsenDANESØ HOLDING ApSDiana Honoria Danesø erstatter Peter Bjørn Danesø i ledelsen for DANESØ HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
1. juli 2012Endring i eierkretsenDANESØ HOLDING ApSDiana Honoria Danesø registrert som reell eier av DANESØ HOLDING ApS. Peter Bjørn Danesø er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortDANESØ HOLDING ApSDANESØ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortDANESØ HOLDING ApSDANESØ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2010Peter Bjørn Danesø forlater styretMULTIFLORA A/SPeter Bjørn Danesø forlater styret for MULTIFLORA A/S etter en periode på 7 år.Se mere
26. august 2010Regnskap for 2010 offentligjortMULTIFLORA A/SMULTIFLORA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem av styret.Se mere
1. juli 2010Endring i eierkretsenMULTIFLORA A/SGert Hansen registrert som reell eier av MULTIFLORA A/S. Peter Bjørn Danesø er medlem av styret.Se mere
20. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortDANESØ HOLDING ApSDANESØ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortMULTIFLORA A/SMULTIFLORA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem av styret.Se mere
20. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortDANESØ HOLDING ApSDANESØ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortMULTIFLORA A/SMULTIFLORA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortDANESØ HOLDING ApSDANESØ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2007Regnskap for 2007 offentligjortMULTIFLORA A/SMULTIFLORA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem av styret.Se mere
13. mars 2007Peter Bjørn Danesø forlater ledelsenTHAI PALM CO.DK ApSPeter Bjørn Danesø forlater ledelsen for THAI PALM CO.DK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
12. februar 2007Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTHAI PALM CO.DK ApSTidligere status: Normal. Peter Bjørn Danesø er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortDANESØ HOLDING ApSDANESØ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortMULTIFLORA A/SMULTIFLORA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem av styret.Se mere
11. januar 2006AdresseendringMULTIFLORA A/SMULTIFLORA A/S flytter til ny adresse i Valby. Peter Bjørn Danesø er medlem av styret.Se mere
2. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortMULTIFLORA A/SMULTIFLORA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Peter Bjørn Danesø er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2005Flere forlater styretMULTIFLORA A/S2 medlemmer forlater styret for MULTIFLORA A/S. Peter Bjørn Danesø er fortsatt styremedlem.Se mere