BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peter Blem Dahl er medlem av styret.
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peter Blem Dahl er medlem av styret.
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peter Blem Dahl er medlem av styret.
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peter Blem Dahl er medlem av styret.
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Peter Blem Dahl er medlem av styret.
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG AMT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Peter Blem Dahl er medlem av styret.
Preben Nicolai Hansen Stolberg forlater styret for BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG AMT ApS etter en periode på 15 år. Peter Blem Dahl er fortsatt styremedlem.
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG AMT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Peter Blem Dahl er medlem av styret.
Claus Bo Jensen erstatter Grethe Marianne Olsen i styret for BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG AMT ApS etter en periode på 15 år. Peter Blem Dahl er fortsatt styremedlem.
BEDRIFTSSUNDHEDSTJENESTEN FREDERIKSBORG AMT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Peter Blem Dahl er medlem av styret.