25. juniUnderskudd på DKK 11.243 Køberrådgivning ApSKøberrådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniEndring i eierkretsenKøberrådgivning ApSPeter Brill Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av Køberrådgivning ApS.Se mere
5. februar · erhvervslivtrekanten.dkVending: Brill Holding ApS i Christiansfeld gik fra skidt til godtVirksomheden ledes af direktør Peter Brill Pedersen. Les artikkel
5. februarOverskudd på DKK 43.500 Brill Holding ApSBrill Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2023AdresseendringSEOone ApSSEOone ApS flytter fra Odense C til Kerteminde. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2023Overskudd på DKK 257.787 SEOone ApSSEOone ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 29.905 Køberrådgivning ApSKøberrådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. oktober 2021 til 31. desember 2022. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 6.642 Brill Holding ApSBrill Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2022Overskudd på DKK 69.469 SEOone ApSSEOone ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022Peter Brill Pedersen forlater ledelsenDigital Succes IVSPeter Brill Pedersen forlater ledelsen for Digital Succes IVS etter en periode på 7 år.Se mere
2. mars 2022AdresseendringSEOone ApSSEOone ApS flytter til ny adresse i Odense C. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021StiftelseKøberrådgivning ApSKøberrådgivning ApS stiftes i bransjen ejendomsmæglere mv. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2021Overskudd på DKK 65.081 SEOone ApSSEOone ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2021Underskudd på DKK 8.704 Brill Holding ApSBrill Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabBrill Holding ApSBrill Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Brill Holding ApS. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2021Overskudd på DKK 20.657 Digital Succes IVSDigital Succes IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 2021AdresseendringSEOone ApSSEOone ApS flytter til ny adresse i Odense C. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2021Nytt navn: SEOone ApSWorkingMedia II ApSWorkingMedia II ApS skifter navn til SEOone ApS. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2020Underskudd på DKK 5.625 Brill Holding IVSBrill Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2020Underskudd på DKK 250 WorkingMedia II ApSWorkingMedia II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Peter Brill Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere