29. maiStiftelseHylde ApSHylde ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Peter Christian Teusch eier 30% av virksomheten.Se mere
14. maiFrank Ingemann Jensen blir med i ledelsenKASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApSFrank Ingemann Jensen erstatter Claus Hermann Jørgensen i ledelsen for KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS etter en periode på 16 år. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApSKASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.HELVETIA HOLDING ApSHELVETIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.Peter Teusch Holding ApSPeter Teusch Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023Overskudd på DKK 64.264 KBS Entreprise ApSKBS Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Christian Teusch eier 50% av virksomheten.Se mere
30. november 2023Overskudd på DKK 56.794 HELVETIA INVEST ApSHELVETIA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2023Underskudd på DKK 54.939 ES Invest ApSES Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023Endring i eierkretsenKV15 ApSPeter Christian Teusch er ikke lenger registrert som reell eier av KV15 ApS.Se mere
18. november 2022 · AmagerLIVIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Helvetia Invest ApSVirksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Hermann Jørgensen og Peter Christian Teusch. Les artikkel
18. november 2022 · AmagerLIVNedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Helvetia Holding ApS i KastrupFirmaet ledes af en direktion, der består af Claus Hermann Jørgensen og Peter Christian Teusch. Les artikkel
18. november 2022 · AmagerLIVIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kastrup-virksomheden Kastrup Bygningssnedkeri ApSVirksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Hermann Jørgensen og Peter Christian Teusch. Les artikkel
18. november 2022 · AmagerLIVOpad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KastrupI sidste ende er det Claus Hermann Jørgensen,Peter Christian Teusch, der er de dominerende ejere. Les artikkel
18. november 2022Underskudd på DKK 17.933 KBS Entreprise ApSKBS Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Christian Teusch eier 50% av virksomheten.Se mere
18. november 2022Overskudd på DKK 454.409 Peter Teusch Holding ApSPeter Teusch Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2022Overskudd på DKK 25.610 HELVETIA INVEST ApSHELVETIA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2022Overskudd på DKK 870.946 HELVETIA HOLDING ApSHELVETIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.KASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApSKASTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2022Overskudd på DKK 865.352 ES Invest ApSES Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Christian Teusch er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2022AdresseendringKBS Entreprise ApSKBS Entreprise ApS flytter fra København S til Kastrup. Peter Christian Teusch eier 50% av virksomheten.Se mere