INVESTERINGSSELSKABET BRINKEN AF 26.06.1986 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Peter Christiansen Thomsen er medlem af ledelsen.
INVESTERINGSSELSKABET BRINKEN AF 26.06.1986 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Peter Christiansen Thomsen er medlem af ledelsen.
INVESTERINGSSELSKABET BRINKEN AF 26.06.1986 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Peter Christiansen Thomsen er medlem af ledelsen.
INVESTERINGSSELSKABET BRINKEN AF 26.06.1986 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Peter Christiansen Thomsen er medlem af ledelsen.
Einar Eriksen forlater ledelsen for INVESTERINGSSELSKABET BRINKEN AF 26.06.1986 ApS etter en periode på 5 år. Peter Christiansen Thomsen er medlem af ledelsen.
D.T.T. CONTRACTORS ApS stiftes i bransjen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Peter Christiansen Thomsen er medlem af ledelsen.