1. januar 2018Peter Egemose Grib forlater styretEGEDAL VANDFORSYNING A/SPeter Egemose Grib forlater styret for EGEDAL VANDFORSYNING A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
1. januar 2018Peter Egemose Grib forlater styretEGEDAL SPILDEVAND A/SPeter Egemose Grib forlater styret for EGEDAL SPILDEVAND A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
28. august 2017Jens Jørgen Nygaard forlater styretEGEDAL SPILDEVAND A/SJens Jørgen Nygaard forlater styret for EGEDAL SPILDEVAND A/S etter en periode på 4 år. Peter Egemose Grib er fortsatt styremedlem.Se mere
28. august 2017Jens Jørgen Nygaard forlater styretEGEDAL VANDFORSYNING A/SJens Jørgen Nygaard forlater styret for EGEDAL VANDFORSYNING A/S etter en periode på 4 år. Peter Egemose Grib er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2017Carsten Nystrup blir med i ledelsenEGEDAL SPILDEVAND A/SCarsten Nystrup blir med i ledelsen for EGEDAL SPILDEVAND A/S. Peter Egemose Grib er medlem av styret.Se mere
1. juli 2017Carsten Nystrup blir med i ledelsenEGEDAL VANDFORSYNING A/SCarsten Nystrup blir med i ledelsen for EGEDAL VANDFORSYNING A/S. Peter Egemose Grib er medlem av styret.Se mere
30. juni 2017Anne Margrethe Hansen forlater ledelsenEGEDAL VANDFORSYNING A/SAnne Margrethe Hansen forlater ledelsen for EGEDAL VANDFORSYNING A/S etter en periode på 8 år. Peter Egemose Grib er medlem av styret.Se mere
30. juni 2017Anne Margrethe Hansen forlater ledelsenEGEDAL SPILDEVAND A/SAnne Margrethe Hansen forlater ledelsen for EGEDAL SPILDEVAND A/S etter en periode på 8 år. Peter Egemose Grib er medlem av styret.Se mere
31. mai 2017Overskudd på DKK 0 EGEDAL VANDFORSYNING A/SEGEDAL VANDFORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Peter Egemose Grib er medlem av styret.Se mere
31. mai 2017Underskudd på DKK 8,0 mio.EGEDAL SPILDEVAND A/SEGEDAL SPILDEVAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Peter Egemose Grib er medlem av styret.Se mere
18. april 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderHos Egedal Forsyning A/S er Kim Linnert Røgen, Jens Jørgen Nygaard, Bjarne Larsen, Ric Bruno Corvenius Jakobsen, Peter Rudolf Hansen, Keld Stenlien Hansen og Peter Egemose Grib trådt ud. Les artikkel
12. april 2017 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerHos Egedal Forsyning A/S er Kim Linnert Røgen, Jens Jørgen Nygaard, Bjarne Larsen, Ric Bruno Corvenius Jakobsen, Peter Rudolf Hansen, Keld Stenlien Hansen og Peter Egemose Grib trådt ud. Les artikkel
8. april 2017Peter Egemose Grib forlater styretEGEDAL FORSYNING ApSPeter Egemose Grib forlater styret for EGEDAL FORSYNING ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
6. mars 2017Peter Egemose Grib blir med i styretEGEDAL SPILDEVAND A/SPeter Egemose Grib blir med i styret for EGEDAL SPILDEVAND A/S.Se mere
6. mars 2017Peter Egemose Grib blir med i styretEGEDAL VANDFORSYNING A/SPeter Egemose Grib blir med i styret for EGEDAL VANDFORSYNING A/S.Se mere
28. februar 2017Keld Stenlien Hansen blir med i styretEGEDAL FORSYNING A/SKeld Stenlien Hansen erstatter Karsten Søndergaard Nielsen i styret for EGEDAL FORSYNING A/S etter en periode på 7 år. Peter Egemose Grib er fortsatt styremedlem.Se mere
23. januar 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 3Egedal Forsyning A/S Peter Egemose Grib er indtrådt i bestyrelsen for Egedal Forsyning A/S i stedet for Ida Elisa Bode (kilde: Les artikkel
20. januar 2017 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerEgedal Forsyning A/S Peter Egemose Grib er indtrådt i bestyrelsen for Egedal Forsyning A/S i stedet for Ida Elisa Bode (kilde: Les artikkel
16. januar 2017Peter Egemose Grib blir med i styretEGEDAL FORSYNING A/SPeter Egemose Grib erstatter Ida Elisa Bode i styret for EGEDAL FORSYNING A/S etter en periode på 3 år.Se mere