4. juliUnderskudd på EUR 593.261 Wikifactory Group ApSWikifactory Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Enghave Minor er styreleder.Se mere
28. juniHugo Hidequi Costa Sato blir med i styretWikifactory Group ApSHugo Hidequi Costa Sato erstatter Mikal Christian Hallstrup i styret for Wikifactory Group ApS etter en periode på 3 år. Peter Enghave Minor er fortsatt styreleder.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 2,5 mio.MyHomes A/SMyHomes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere
26. juniThomas Joshua Salfield forlater styretWikifactory Group ApSThomas Joshua Salfield forlater styret for Wikifactory Group ApS etter en periode på 3 år. Peter Enghave Minor er fortsatt styreleder.Se mere
3. januarNicolai Peitersen forlater styretWikifactory Group ApSNicolai Peitersen forlater styret for Wikifactory Group ApS etter en periode på 3 år. Peter Enghave Minor er fortsatt styreleder.Se mere
3. januarChristina Rebel blir med i ledelsenWikifactory Group ApSChristina Rebel erstatter Nicolai Peitersen i ledelsen for Wikifactory Group ApS etter en periode på 3 år. Peter Enghave Minor er styreleder.Se mere
21. august 2023Niels Christian Nielsen forlater styretWikifactory Group ApSNiels Christian Nielsen forlater styret for Wikifactory Group ApS etter en periode på 3 år. Peter Enghave Minor er fortsatt styreleder.Se mere
3. juli 2023Underskudd på EUR 2,2 mio.Wikifactory Group ApSWikifactory Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Enghave Minor er styreleder.Se mere
29. juni 2023Peter Enghave Minor blir med i styretWikifactory Group ApSPeter Enghave Minor blir med i styret for Wikifactory Group ApS.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.MyHomes A/SMyHomes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 3,9 mio.MyHomes A/SMyHomes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2021Erstatning i styretMyHomes A/S4 endringer i styret for MyHomes A/S. Peter Enghave Minor er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2021Nicolai Jung blir med i styretMyHomes A/SNicolai Jung blir med i styret for MyHomes A/S. Peter Enghave Minor er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 34.798 MyHomes A/SMyHomes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere
8. desember 2020AdresseendringMyHomes A/SMyHomes A/S flytter til ny adresse i København K. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere
27. april 2020Regnskap for 2019 offentligjortMyHomes A/SMyHomes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 31. desember 2019. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere
8. januar 2020Overskudd på DKK 426.560 MyHomes A/SMyHomes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere
28. november 2019Ny selskapsform AktieselskabMyHomes A/SMyHomes ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til MyHomes A/S. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere
1. november 2019AdresseendringMyHomes ApSMyHomes ApS flytter fra Hellerup til København K. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere
14. mars 2019Underskudd på DKK 1,1 mio.MyHomes ApSMyHomes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Peter Enghave Minor er medlem av styret.Se mere