Skydsbjerg Horsetrucks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Ghorbanirad Rasmussen er medlem af ledelsen.
Skydsbjerg Horsetrucks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Ghorbanirad Rasmussen er medlem af ledelsen.
Skydsbjerg Horsetrucks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Ghorbanirad Rasmussen er medlem af ledelsen.
Skydsbjerg Horsetrucks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Ghorbanirad Rasmussen er medlem af ledelsen.
Skydsbjerg Horsetrucks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Peter Ghorbanirad Rasmussen er medlem af ledelsen.
Skydsbjerg Horsetrucks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Peter Ghorbanirad Rasmussen er medlem af ledelsen.
Peter Kil Rasmussen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. april 2017 til 31. desember 2017. Peter Ghorbanirad Rasmussen eier 100% av virksomheten.