27. juniAdresseendringFocus2 ApSFocus2 ApS flytter fra Herlev til Søborg. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 11.534 Focus2 ApSFocus2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniOverskudd på DKK 49.948 Grønfeldt Ejendomme ApSGrønfeldt Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiPeter Grønfeldt Lindbæk blir med i styretFocus2 ApSPeter Grønfeldt Lindbæk blir med i styret for Focus2 ApS.Se mere
1. maiPeter Grønfeldt Lindbæk blir med i ledelsenFocus2 ApSPeter Grønfeldt Lindbæk blir med i ledelsen for Focus2 ApS.Se mere
2. marsStiftelseGrønfeldt & Lindbæk Holding ApSGrønfeldt & Lindbæk Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 100.247 Grønfeldt Ejendomme ApSGrønfeldt Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2023AdresseendringGrønfeldt Ejendomme ApSGrønfeldt Ejendomme ApS flytter fra Roskilde til København K. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 18.316 Grønfeldt Ejendomme ApSGrønfeldt Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabGrønfeldt Ejendomme ApSGrønfeldt Ejendomme IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Grønfeldt Ejendomme ApS. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2021Underskudd på DKK 80.341 Grønfeldt Ejendomme IVSGrønfeldt Ejendomme IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
5. august 2020Overskudd på DKK 28.563 Grønfeldt Ejendomme IVSGrønfeldt Ejendomme IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2020Endring i eierkretsenGrønfeldt Ejendomme IVSPeter Grønfeldt Lindbæk reduserer sitt reelle eierskap av Grønfeldt Ejendomme IVS.Se mere
18. mars 2020Ny bransje: Anden udlejning af boligerGrønfeldt Ejendomme IVSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2019Overskudd på DKK 29.438 Grønfeldt Ejendomme IVSGrønfeldt Ejendomme IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2018AdresseendringGrønfeldt Ejendomme IVSGrønfeldt Ejendomme IVS flytter fra Hvalsø til Roskilde. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2018Overskudd på DKK 12.189 Grønfeldt Ejendomme IVSGrønfeldt Ejendomme IVS offentliggjør regnskap for perioden 27. april 2017 til 31. desember 2017. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2018André Lindebjerg Nielsen blir med i styretLindbæk og Ventrup A/SAndré Lindebjerg Nielsen erstatter Peter Grønfeldt Lindbæk i styret for Lindbæk og Ventrup A/S etter en periode på 1 år.Se mere
14. mars 2018Tina Bynk blir med i ledelsenLindbæk og Ventrup A/STina Bynk erstatter Peter Grønfeldt Lindbæk i ledelsen for Lindbæk og Ventrup A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. juni 2017Underskudd på DKK 18.940 Lindbæk og Ventrup A/SLindbæk og Ventrup A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Peter Grønfeldt Lindbæk er medlem af ledelsen.Se mere