29. augustOverskudd på DKK 12 mio.Herlev Niebuhr Holding ApSHerlev Niebuhr Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Peter Herlev Niebuhr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. augustUnderskudd på DKK 783.869 Outgrowth & Partners ApSOutgrowth & Partners ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Peter Herlev Niebuhr er medlem af ledelsen.Se mere
21. februarAdresseendringOutgrowth & Partners ApSOutgrowth & Partners ApS flytter fra Ikast til Silkeborg. Peter Herlev Niebuhr er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarJakob Sønderkjær Skjærbæk blir med i styretTextile Logistics Denmark ApSJakob Sønderkjær Skjærbæk erstatter Peter Herlev Niebuhr i styret for Textile Logistics Denmark ApS etter en periode på 4 år.Se mere
9. januarEndring i eierkretsenTextile Logistics Denmark ApSPeter Herlev Niebuhr er ikke lenger registrert som reell eier av Textile Logistics Denmark ApS.Se mere
25. oktober 2023Ny status UNDER KONKURSHouse of Ecom ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Peter Herlev Niebuhr eier 27% av virksomheten.Se mere
3. oktober 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHouse of Ecom ApSTidligere status: Normal. Peter Herlev Niebuhr eier 27% av virksomheten.Se mere
11. september 2023Overskudd på DKK 2,1 mio.Herlev Niebuhr Holding ApSHerlev Niebuhr Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Peter Herlev Niebuhr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 10 mio.Textile Logistics Denmark ApSTextile Logistics Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Peter Herlev Niebuhr eier 23,4% av virksomheten.Se mere
30. august 2023Underskudd på DKK 271.172 Outgrowth & Partners ApSOutgrowth & Partners ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Peter Herlev Niebuhr er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2023Jakob Langgaard Wisnewski slutter som adm. direktørHouse of Ecom ApSJakob Langgaard Wisnewski slutter som adm. direktør i House of Ecom ApS. Peter Herlev Niebuhr eier 27% av virksomheten.Se mere
1. juli 2023Underskudd på DKK 525.014 House of Ecom ApSHouse of Ecom ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Herlev Niebuhr eier 27% av virksomheten.Se mere
23. februar 2023 · Voresbyikast.dkNye virksomheder i Ikast i sidste månedTextile Logistics Denmark ApS (Marsvej) , Marsvej 7, 7430 Ikast Textile Logistics Denmark ApS (Marsvej) tilhører branchen Speditører og er ejet af Michael Bjørno Jensen, Torkild Lund og Peter Herlev Niebuhr. Les artikkel
23. februar 2023 · Vores-Kibæk.dkNye virksomheder i Kibæk i sidste månedTextile Logistics Denmark ApS (Kibæk) , Industriparken 14, 6933 Kibæk Textile Logistics Denmark ApS (Kibæk) tilhører branchen Speditører og er ejet af Michael Bjørno Jensen, Torkild Lund og Peter Herlev Niebuhr. Les artikkel
23. februar 2023 · Vores-bording.dkNye virksomheder i Bording i sidste månedTextile Logistics Denmark ApS (Bording) , Fabriksvej 20, 7441 Bording Textile Logistics Denmark ApS (Bording) tilhører branchen Speditører og er ejet af Michael Bjørno Jensen, Torkild Lund og Peter Herlev Niebuhr. Les artikkel
23. februar 2023 · Voresbyherning.dkNye virksomheder i Herning i sidste månedTextile Logistics Denmark ApS (HI Park 441 C) , HI-Park 441 C, 7400 Herning Textile Logistics Denmark ApS (HI Park 441 C) tilhører branchen Speditører og er ejet af Michael Bjørno Jensen, Torkild Lund og Peter Herlev Niebuhr. Les artikkel
2. september 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.Herlev Niebuhr Holding ApSHerlev Niebuhr Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Peter Herlev Niebuhr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. august 2022Overskudd på DKK 37.103 Outgrowth & Partners ApSOutgrowth & Partners ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Peter Herlev Niebuhr er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 8,7 mio.Textile Logistics Denmark ApSTextile Logistics Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Peter Herlev Niebuhr eier 23,4% av virksomheten.Se mere
13. april 2022Endring i eierkretsenHouse of Ecom ApSJakob Langgaard Wisnewski øker sitt reelle eierskap av House of Ecom ApS. Peter Herlev Niebuhr eier fortsat 27% av virksomheten.Se mere