26. augustHanne Skov Bengaard blir med i styretFood & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.Hanne Skov Bengaard erstatter Leif Nielsen i styret for Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. etter en periode på 4 år. Peter Høyer Toft er fortsatt styremedlem.Se mere
14. augustAdresseendringFood & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. flytter til ny adresse i Aarhus N. Peter Høyer Toft er medlem av styret.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenToft Care A/SPeter Høyer Toft øker sitt reelle eierskap av Toft Care A/S.Se mere
24. juniErstatning i styretToft Care A/S3 endringer i styret for Toft Care A/S. Peter Høyer Toft er medlem af ledelsen.Se mere
26. aprilOverskudd på DKK 214.272 Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Høyer Toft er medlem av styret.Se mere
25. aprilErstatning i styretFood & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.6 endringer i styret for Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.. Peter Høyer Toft er fortsatt styremedlem.Se mere
14. marsOverskudd på DKK 1,1 mio.Toft Care A/SToft Care A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Høyer Toft er medlem af ledelsen.Se mere
14. marsOverskudd på DKK 610.099 PHT HOLDING ApSPHT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Høyer Toft er medlem af ledelsen.Se mere
6. februarKarl Refsgaard Jensen blir med i ledelsenRefsgaard ApSKarl Refsgaard Jensen erstatter Peter Høyer Toft i ledelsen for Refsgaard ApS etter en periode på 4 år.Se mere
24. desember 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.3 TOFT ApS3 TOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Peter Høyer Toft eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. desember 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.TOFT PLANTEFORÆDLING ApSTOFT PLANTEFORÆDLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Peter Høyer Toft er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2023Overskudd på DKK 127.451 AXEL TOFT HOLDING ApSAXEL TOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Peter Høyer Toft er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2023Endring i eierkretsenAXEL TOFT HOLDING ApSPeter Høyer Toft er ikke lenger registrert som reell eier av AXEL TOFT HOLDING ApS.Se mere
27. april 2023Overskudd på DKK 84.754 Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Høyer Toft er medlem av styret.Se mere
26. april 2023Erstatning i styretFood & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.8 endringer i styret for Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.. Peter Høyer Toft er fortsatt styremedlem.Se mere
5. januar 2023Overskudd på DKK 738.122 PHT HOLDING ApSPHT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Peter Høyer Toft er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2022Flere forlater styretFood & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.2 medlemmer forlater styret for Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.. Peter Høyer Toft er fortsatt styremedlem.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 94.394 Toft Care A/SToft Care A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Høyer Toft er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Overskudd på DKK 20.222 AXEL TOFT HOLDING ApSAXEL TOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Høyer Toft er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 482.800 3 TOFT ApS3 TOFT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Høyer Toft eier 33,3% av virksomheten.Se mere