1. juni 2007Peter Iversen Møller forlater ledelsenLOUISE IVERSEN ApSPeter Iversen Møller forlater ledelsen for LOUISE IVERSEN ApS etter en periode på 22 år.Se mere
30. januar 2006Regnskap for 2005 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 1985StiftelseApS KBUS 8 NR. 1641ApS KBUS 8 NR. 1641 stiftes i bransjen uoplyst. Peter Iversen Møller er medlem af ledelsen.Se mere