25. januarOverskudd på DKK 262.487 House of Hausner Holding ApSHouse of Hausner Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
25. januarOverskudd på DKK 265.572 SnowHouse Film ApSSnowHouse Film ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar 2023Overskudd på DKK 22.057 House of Hausner Holding ApSHouse of Hausner Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. februar 2022 til 31. desember 2022. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2023Overskudd på DKK 30.862 SnowHouse Film ApSSnowHouse Film ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. februar 2022 til 31. desember 2022. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2022StiftelseHouse of Hausner Holding ApSHouse of Hausner Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2022StiftelseSnowHouse Film ApSSnowHouse Film ApS stiftes i bransjen produktion af film og videofilm. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2006Peter Jacob Hausner forlater styretTINYFILM SKP ApSPeter Jacob Hausner forlater styret for TINYFILM SKP ApS etter en periode på 10 år.Se mere
1. november 2006Karsten Madsen blir med i ledelsenTINYFILM SKP ApSKarsten Madsen erstatter Peter Jacob Hausner i ledelsen for TINYFILM SKP ApS etter en periode på 10 år.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortTINYFILM SKP ApSTINYFILM SKP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortTINYFILM SKP ApSTINYFILM SKP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortTINYFILM SKP ApSTINYFILM SKP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2004AdresseendringTINYFILM SKP ApSTINYFILM SKP ApS flytter fra København K til Charlottenlund. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortTINYFILM SKP ApSTINYFILM SKP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2003Henrik Bernt Sanders forlater styretTINYFILM SKP ApSHenrik Bernt Sanders forlater styret for TINYFILM SKP ApS etter en periode på 6 år. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortTINYFILM SKP ApSTINYFILM SKP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortTINYFILM SKP ApSTINYFILM SKP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortTINYFILM SKP ApSTINYFILM SKP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortTINYFILM SKP ApSTINYFILM SKP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 1998Nytt navn: TINYFILM SKP ApSSØREN TOMAS TEGNEFILM KP. ApSSØREN TOMAS TEGNEFILM KP. ApS skifter navn til TINYFILM SKP ApS. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortSØREN TOMAS TEGNEFILM KP. ApSSØREN TOMAS TEGNEFILM KP. ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. mars 1997 til 31. desember 1997. Peter Jacob Hausner er medlem af ledelsen.Se mere