17. april 2020Anna Sofia Aasvold blir med i styretAkelius Hermanhus ApSAnna Sofia Aasvold erstatter Peter Johan Ullmark i styret for Akelius Hermanhus ApS etter en periode på 4 år.Se mere
27. mars 2020Overskudd på DKK 7,6 mio.Akelius Hermanhus ApSAkelius Hermanhus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Peter Johan Ullmark er medlem av styret.Se mere
5. juli 2019Bjarke Jaster Frederiksen blir med i styretAkelius Hermanhus ApSBjarke Jaster Frederiksen erstatter Anette Helen Erneholm i styret for Akelius Hermanhus ApS etter en periode på 3 år. Peter Johan Ullmark er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mai 2019Overskudd på DKK 3,3 mio.Akelius Hermanhus ApSAkelius Hermanhus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Peter Johan Ullmark er medlem av styret.Se mere
6. juni 2018Overskudd på DKK 30 mio.Akelius Hermanhus ApSAkelius Hermanhus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Peter Johan Ullmark er medlem av styret.Se mere
1. juni 2018Karina Holmegaard forlater styretAkelius Hermanhus ApSKarina Holmegaard forlater styret for Akelius Hermanhus ApS etter en periode på 9 måneder. Peter Johan Ullmark er fortsatt styremedlem.Se mere
25. oktober 2017AdresseendringAkelius Hermanhus ApSAkelius Hermanhus ApS flytter til ny adresse i København K. Peter Johan Ullmark er medlem av styret.Se mere
8. september 2017Nye navn i styretAkelius Hermanhus ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Akelius Hermanhus ApS. Peter Johan Ullmark er fortsatt styremedlem.Se mere
20. april 2017Overskudd på DKK 3,0 mio.Akelius Hermanhus ApSAkelius Hermanhus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Peter Johan Ullmark er medlem av styret.Se mere
7. februar 2017Peter Johan Ullmark blir adm. direktørAkelius Hermanhus ApSPeter Johan Ullmark erstatter Lars Torsten Lindfors som adm. direktør i Akelius Hermanhus ApS. Peter Johan Ullmark er medlem av styret.Se mere
31. desember 2016Ny bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasisAkelius Hermanhus ApSTidligere bransje: Uoplyst. Peter Johan Ullmark er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2016Peter Johan Ullmark blir med i styretAkelius Hermanhus ApSPeter Johan Ullmark blir med i styret for Akelius Hermanhus ApS.Se mere
3. oktober 2016Lars Torsten Lindfors blir adm. direktørAkelius Hermanhus ApSLars Torsten Lindfors erstatter Morten Sennecker Schultz som adm. direktør i Akelius Hermanhus ApS. Peter Johan Ullmark er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2016Nytt navn: Akelius Hermanhus ApSCMNRE HERMANHUS PROPCO ApSCMNRE HERMANHUS PROPCO ApS skifter navn til Akelius Hermanhus ApS. Peter Johan Ullmark er medlem av styret.Se mere