5. mai 1999Peter Johannesen forlater styretVINDERUP INVEST ApSPeter Johannesen forlater styret for VINDERUP INVEST ApS etter en periode på 12 år.Se mere
5. mai 1999Peter Johannesen forlater styretVINDERUP BOGTRYKKERI A/SPeter Johannesen forlater styret for VINDERUP BOGTRYKKERI A/S etter en periode på 26 år.Se mere
5. mai 1999Peter Johannesen forlater styretVESTJYSK ROTATION I/SPeter Johannesen forlater styret for VESTJYSK ROTATION I/S etter en periode på 21 år.Se mere
5. mai 1999Peter Johannesen forlater ledelsenVINDERUP INVEST ApSPeter Johannesen forlater ledelsen for VINDERUP INVEST ApS etter en periode på 12 år.Se mere
5. mai 1999Peter Johannesen forlater ledelsenVINDERUP BOGTRYKKERI A/SPeter Johannesen forlater ledelsen for VINDERUP BOGTRYKKERI A/S etter en periode på 26 år.Se mere
28. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortVINDERUP BOGTRYKKERI A/SVINDERUP BOGTRYKKERI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 31. mai. Peter Johannesen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortVESTJYSK ROTATION I/SVESTJYSK ROTATION I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai 1997. Peter Johannesen er medlem av styret.Se mere
10. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortVINDERUP INVEST ApSVINDERUP INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai. Peter Johannesen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortVINDERUP BOGTRYKKERI A/SVINDERUP BOGTRYKKERI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai. Peter Johannesen er medlem af ledelsen.Se mere
17. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortVINDERUP BOGTRYKKERI A/SVINDERUP BOGTRYKKERI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Peter Johannesen er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortVESTJYSK ROTATION I/SVESTJYSK ROTATION I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Peter Johannesen er medlem av styret.Se mere
14. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortVINDERUP INVEST ApSVINDERUP INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Peter Johannesen er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 1996Erstatning i styretVINDERUP BOGTRYKKERI A/S3 endringer i styret for VINDERUP BOGTRYKKERI A/S. Peter Johannesen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 1989Peter Johannesen forlater styretSCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApSPeter Johannesen forlater styret for SCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApS etter en periode på 13 år.Se mere
28. mars 1989Willem Backhuijs forlater styretSCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApSWillem Backhuijs forlater styret for SCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApS etter en periode på 12 år. Peter Johannesen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mars 1989Willem Backhuijs forlater ledelsenSCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApSWillem Backhuijs forlater ledelsen for SCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApS etter en periode på 12 år. Peter Johannesen er medlem av styret.Se mere
5. oktober 1988Leif Lyneborg forlater styretSCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApSLeif Lyneborg forlater styret for SCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApS etter en periode på 12 år. Peter Johannesen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. oktober 1988Leif Lyneborg forlater ledelsenSCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApSLeif Lyneborg forlater ledelsen for SCANDINAVIAN SCIENCE PRESS LTD. ApS etter en periode på 12 år. Peter Johannesen er medlem av styret.Se mere
27. desember 1986StiftelseVINDERUP INVEST ApSVINDERUP INVEST ApS stiftes i bransjen udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Peter Johannesen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 1978StiftelseVESTJYSK ROTATION I/SVESTJYSK ROTATION I/S stiftes i bransjen andre trykkerier i øvrigt. Peter Johannesen er medlem av styret.Se mere