15. april 2008Stig Poulsen blir med i styretSTRØM HANSEN A/SStig Poulsen erstatter Peter Knøsgaard Jensen i styret for STRØM HANSEN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
24. april 2007Regnskap for 2007 offentligjortSTRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2006 til 31. januar. Peter Knøsgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2006Regnskap for 2006 offentligjortSTRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2005 til 31. januar. Peter Knøsgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2005Ole Jakobsen blir med i styretSTRØM HANSEN A/SOle Jakobsen erstatter Simon Vej i styret for STRØM HANSEN A/S etter en periode på 5 år. Peter Knøsgaard Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. juni 2005Erik Metellus Christensen forlater styretSTRØM HANSEN A/SErik Metellus Christensen forlater styret for STRØM HANSEN A/S etter en periode på 6 måneder. Peter Knøsgaard Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mai 2005Mikael Glerup blir med i styretSTRØM HANSEN A/SMikael Glerup blir med i styret for STRØM HANSEN A/S. Peter Knøsgaard Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2005 offentligjortSTRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. januar. Peter Knøsgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
26. januar 2005Morten Chrone forlater styretSTRØM HANSEN A/SMorten Chrone forlater styret for STRØM HANSEN A/S etter en periode på 1 måned. Peter Knøsgaard Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. desember 2004Christian Hübertz Mortensen blir med i styretSTRØM HANSEN A/SChristian Hübertz Mortensen blir med i styret for STRØM HANSEN A/S. Peter Knøsgaard Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. desember 2004Erstatning i styretSTRØM HANSEN A/S3 endringer i styret for STRØM HANSEN A/S. Peter Knøsgaard Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. oktober 2004Thorkild Andre Kristensen slutter som adm. direktørSTRØM HANSEN A/SThorkild Andre Kristensen slutter som adm. direktør i STRØM HANSEN A/S. Peter Knøsgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
29. oktober 2004Erstatning i styretSTRØM HANSEN A/S5 endringer i styret for STRØM HANSEN A/S. Peter Knøsgaard Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. oktober 2004Endring i eierkretsenSTRØM HANSEN A/S2 nye personer registrert som reelle eier av STRØM HANSEN A/S. Peter Knøsgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
29. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortSTRØM HANSEN A/SSTRØM HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Peter Knøsgaard Jensen er medlem av styret.Se mere
22. april 2004Peter Knøsgaard Jensen blir med i styretSTRØM HANSEN A/SPeter Knøsgaard Jensen blir med i styret for STRØM HANSEN A/S.Se mere