HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABETAF 1.10.1989 A/S
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABETAF 1.10.1989 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Peter Kohberg eier 30% av virksomheten.
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABETAF 1.10.1989 A/S
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABETAF 1.10.1989 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Kohberg eier 30% av virksomheten.
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABETAF 1.10.1989 A/S
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABETAF 1.10.1989 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Peter Kohberg eier 30% av virksomheten.
HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABETAF 1.10.1989 A/S
Anette Kohberg forlater styret for HANDELS- OG FINANSIERINGSSELSKABETAF 1.10.1989 A/S etter en periode på 43 år. Peter Kohberg eier 30% av virksomheten.