27. november 2023Overskudd på DKK 48.229 EJENDOMSSELSKABET LA ApSEJENDOMSSELSKABET LA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2023Underskudd på DKK 6.500 P. Broe Holding ApSP. Broe Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2023Overskudd på DKK 996.625 ODENSE KØLETEKNIK ApSODENSE KØLETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2023Overskudd på DKK 779.523 BROE & MARQVARDSEN HOLDING ApSBROE & MARQVARDSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2023Peter Kongsted Broe forlater ledelsenLMPB Holding ApSPeter Kongsted Broe forlater ledelsen for LMPB Holding ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
16. mai 2023Endring i eierkretsenLMPB Holding ApSPeter Kongsted Broe er ikke lenger registrert som reell eier av LMPB Holding ApS.Se mere
16. mai 2023StiftelseP. Broe Holding ApSP. Broe Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2023StiftelseLMPB Holding ApSLMPB Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2022 · Fyens.dkTallene går op: Odense Køleteknik ApS fik større overskud end året førVirksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Kofod Marqvardsen og Peter Kongsted Broe. Les artikkel
22. november 2022 · Fyens.dkBegrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Stenløse fik lidt lavere overskudVirksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Kofod Marqvardsen og Peter Kongsted Broe. Les artikkel
22. november 2022 · Fyens.dkOverskuddet stiger flere gange: Broe & Marqvardsen Holding ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSelskabet ledes af en direktion, der består af Lars Kofod Marqvardsen og Peter Kongsted Broe. Les artikkel
22. november 2022Overskudd på DKK 748.074 ODENSE KØLETEKNIK ApSODENSE KØLETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2022Overskudd på DKK 958.908 BROE & MARQVARDSEN HOLDING ApSBROE & MARQVARDSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2022Overskudd på DKK 53.291 EJENDOMSSELSKABET LA ApSEJENDOMSSELSKABET LA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2021Overskudd på DKK 176.932 BROE & MARQVARDSEN HOLDING ApSBROE & MARQVARDSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2021Overskudd på DKK 57.452 EJENDOMSSELSKABET LA ApSEJENDOMSSELSKABET LA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2021Overskudd på DKK 707.327 ODENSE KØLETEKNIK ApSODENSE KØLETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Overskudd på DKK 157.899 ODENSE KØLETEKNIK ApSODENSE KØLETEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2020Overskudd på DKK 520.769 BROE & MARQVARDSEN HOLDING ApSBROE & MARQVARDSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2020Overskudd på DKK 51.586 EJENDOMSSELSKABET LA ApSEJENDOMSSELSKABET LA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Peter Kongsted Broe er medlem af ledelsen.Se mere