GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.
Jan Hinderfeldt Isager forlater styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 5 år. Peter Kristian Villumsen er fortsatt styremedlem.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.
Jytte Pedersen erstatter Arne Tolstrup Laursen i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Peter Kristian Villumsen er fortsatt styremedlem.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.
GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peter Kristian Villumsen er medlem av styret.