23. august · vores-birkerod.dkNye virksomheder i Birkerød i sidste månedBirmali ApS tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet af Peter Libak, Mads Kristoffer Storgaard Mehlsen og Birk Aagaard Sørensen. Les artikkel
11. juli · hjulmandkaptain.dkEn tilfredsstillende konsolidering for Wolturnus A/S i samarbejde med HjulmandKaptainWolturnus, der fremstiller specialdesignede og brugertilpassede kørestole og håndcykler, fortsætter deres produktion og montage som vanligt, og den tidligere ledergruppe med Peter Libak og Christian Gammelgaard i spidsen skal også fremadrettet varetage den daglige drift af virksomheden i Nibe. Les artikkel
4. juliUnderskudd på DKK 259.218 Lansen 17 ApSLansen 17 ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. juli 2022 til 31. desember 2023. Peter Libak eier 33,3% av virksomheten.Se mere
4. juliStiftelseBirmali ApSBirmali ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Peter Libak eier 33,3% av virksomheten.Se mere
3. juli · aalborgnu.dkPeter og Christian har solgt deres livsværkSiden 2002 har Wolturnus fremstillet brugertilpassede kørestole og håndcykler i Nibe med administrerende direktør Peter Libak og meddirektør Christian Gammelgaard i spidsen. Les artikkel
2. juli · metal-supply.dkDe laver kørestolens svar på en Ferrari – nu er de blevet solgtDet kommer virksomheden også til at gøre fremover, men Peter Libak og partner og meddirektør Christian Gammelgaard er ikke længere ejere. Les artikkel
1. juli · nibeavis.dkWolturnus solgt til Asker Healthcare GroupSiden 2002 har Wolturnus fremstillet brugertilpassede kørestole og håndcykler i Nibe med administrerende direktør Peter Libak i spidsen. Les artikkel
1. juliErstatning i styretWOLTURNUS A/S4 endringer i styret for WOLTURNUS A/S. Peter Libak er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juliChristian Gammelgaard Olesen blir med i ledelsenWOLTURNUS A/SChristian Gammelgaard Olesen blir med i ledelsen for WOLTURNUS A/S. Peter Libak er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juliPeter Libak blir adm. direktørWOLTURNUS A/SPeter Libak blir adm. direktør i WOLTURNUS A/S.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenWOLTURNUS A/SPeter Libak er ikke lenger registrert som reell eier av WOLTURNUS A/S.Se mere
5. juniUnderskudd på DKK 181.355 Nibe Erhvervspark A/SNibe Erhvervspark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Libak er medlem av styret.Se mere
19. februarOverskudd på DKK 63.958 RENT AN OFFICE ApS.RENT AN OFFICE ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Libak er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.WOLTURNUS A/SWOLTURNUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Libak eier 90% av virksomheten.Se mere
29. november 2023Overskudd på DKK 4,9 mio.PETER LIBAK HOLDING ApSPETER LIBAK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Libak er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Overskudd på DKK 411.514 Nibe Erhvervspark A/SNibe Erhvervspark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Libak er medlem av styret.Se mere
8. mai 2023Overskudd på DKK 61.530 RENT AN OFFICE ApS.RENT AN OFFICE ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Libak er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2023Erstatning i styretWOLTURNUS A/S3 endringer i styret for WOLTURNUS A/S. Peter Libak eier 90% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.WOLTURNUS A/SWOLTURNUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Libak eier 90% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.PETER LIBAK HOLDING ApSPETER LIBAK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Libak er medlem af ledelsen.Se mere