25. aprilOverskudd på DKK 706.228 GREVE GOLF ApSGREVE GOLF ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Lind Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. april · mestertidende.dkNyt fra byggeriet bestyrelser og direktioner - uge 14Kristian Lind er indtrådt som bestyrelsesformand hos Eiler Thomsen Alufacader A/S i stedet for Peter Lind Thomsen, der forbliver en del af bestyrelsen. Les artikkel
5. april · metal-supply.dkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Finsø, Grundfos, HSM Industri..Kristian Lind er indtrådt som bestyrelsesformand hos Eiler Thomsen Alufacader A/S i stedet for Peter Lind Thomsen, der forbliver en del af bestyrelsen. Les artikkel
5. april · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 14Kristian Lind er indtrådt som bestyrelsesformand hos Eiler Thomsen Alufacader A/S i stedet for Peter Lind Thomsen, der forbliver en del af bestyrelsen. Les artikkel
8. marsCarsten Lund blir med i styretEILER THOMSEN ALUFACADER A/SCarsten Lund blir med i styret for EILER THOMSEN ALUFACADER A/S. Peter Lind Thomsen eier 45% av virksomheten.Se mere
2. februarUnderskudd på DKK 50 mio.Eiler Thomsen Holding af 2018 ApSEiler Thomsen Holding af 2018 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Peter Lind Thomsen eier 45% av virksomheten.Se mere
30. januarUnderskudd på DKK 52 mio.EILER THOMSEN HOLDING A/SEILER THOMSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Peter Lind Thomsen eier 45% av virksomheten.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 1,5 mio.EILER THOMSEN FINANS ApSEILER THOMSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Peter Lind Thomsen eier 45% av virksomheten.Se mere
29. januarUnderskudd på DKK 49 mio.EILER THOMSEN ALUFACADER A/SEILER THOMSEN ALUFACADER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Peter Lind Thomsen eier 45% av virksomheten.Se mere
29. januarPeter Lind Thomsen blir med i styretEILER THOMSEN ALUFACADER A/SPeter Lind Thomsen blir med i styret for EILER THOMSEN ALUFACADER A/S.Se mere
26. januarJens Endelt Andersen blir med i styretEILER THOMSEN ALUFACADER A/SJens Endelt Andersen erstatter Alex Frisk Herping i styret for EILER THOMSEN ALUFACADER A/S etter en periode på 8 måneder. Peter Lind Thomsen eier 45% av virksomheten.Se mere
26. januarAlex Frisk Herping forlater ledelsenEILER THOMSEN ALUFACADER A/SAlex Frisk Herping forlater ledelsen for EILER THOMSEN ALUFACADER A/S etter en periode på 2 år. Peter Lind Thomsen eier 45% av virksomheten.Se mere
26. januarJens Endelt Andersen blir adm. direktørEILER THOMSEN ALUFACADER A/SJens Endelt Andersen blir adm. direktør i EILER THOMSEN ALUFACADER A/S. Peter Lind Thomsen eier 45% av virksomheten.Se mere
25. januarPeter Lind Thomsen blir med i styretEILER THOMSEN HOLDING A/SPeter Lind Thomsen erstatter Karen-Vibeke Bernstorff Thomsen i styret for EILER THOMSEN HOLDING A/S etter en periode på 29 år.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 57.871 DANSK GOLF AKADEMI ApSDANSK GOLF AKADEMI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Peter Lind Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 1,4 mio.PETER THOMSEN FINANS ApSPETER THOMSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Peter Lind Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januarOverskudd på DKK 9.230 Peter Thomsen Golf ApSPeter Thomsen Golf ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Peter Lind Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2023Underskudd på DKK 6,7 mio.Frisk Herping Holding ApSFrisk Herping Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Lind Thomsen eier 45% av virksomheten.Se mere
23. desember 2023Overskudd på DKK 589.705 LARS THOMSEN FINANS ApSLARS THOMSEN FINANS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Lind Thomsen eier 0,360% av virksomheten.Se mere
22. desember 2023Overskudd på DKK 933.393 EILER THOMSEN EJENDOMME ApSEILER THOMSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Lind Thomsen eier 50,2% av virksomheten.Se mere