12. desember 2001Peter Marke forlater styretDFDS TRANSPORT A/SPeter Marke forlater styret for DFDS TRANSPORT A/S etter en periode på 26 år.Se mere
26. november 2001Erstatning i styretDFDS TRANSPORT A/S4 endringer i styret for DFDS TRANSPORT A/S. Peter Marke er fortsatt styremedlem.Se mere
18. september 2001Kurt Kokhauge Larsen slutter som adm. direktørDFDS TRANSPORT A/SKurt Kokhauge Larsen slutter som adm. direktør i DFDS TRANSPORT A/S. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
18. september 2001Kurt Kokhauge Larsen blir med i styretDFDS TRANSPORT A/SKurt Kokhauge Larsen blir med i styret for DFDS TRANSPORT A/S. Peter Marke er fortsatt styremedlem.Se mere
18. september 2001Gert Gura forlater ledelsenDFDS TRANSPORT A/SGert Gura forlater ledelsen for DFDS TRANSPORT A/S etter en periode på 10 måneder. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
21. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortDFDS TRANSPORT A/SDFDS TRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
27. november 2000Erstatning i styretDFDS TRANSPORT A/S8 endringer i styret for DFDS TRANSPORT A/S. Peter Marke er fortsatt styremedlem.Se mere
27. november 2000Nye navn i ledelsenDFDS TRANSPORT A/S4 nye personer i ledelsen for DFDS TRANSPORT A/S. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
27. november 2000Kurt Kokhauge Larsen blir adm. direktørDFDS TRANSPORT A/SKurt Kokhauge Larsen erstatter Ole Poul Sehested som adm. direktør i DFDS TRANSPORT A/S. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
27. november 2000Nytt navn: DFDS TRANSPORT A/SDFDS DAN TRANSPORT A/SDFDS DAN TRANSPORT A/S skifter navn til DFDS TRANSPORT A/S. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
22. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortDFDS DAN TRANSPORT A/SDFDS DAN TRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
4. februar 2000Erstatning i styretDFDS DAN TRANSPORT A/S3 endringer i styret for DFDS DAN TRANSPORT A/S. Peter Marke er fortsatt styremedlem.Se mere
31. oktober 1999Michael Krogh forlater ledelsenDFDS DAN TRANSPORT A/SMichael Krogh forlater ledelsen for DFDS DAN TRANSPORT A/S etter en periode på 2 år. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
20. august 1999Nytt navn: DFDS DAN TRANSPORT A/SDFDS DANTRANSPORT A/SDFDS DANTRANSPORT A/S skifter navn til DFDS DAN TRANSPORT A/S. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
16. juli 1999Nytt navn: DFDS DANTRANSPORT A/SDANTRANSPORT A/SDANTRANSPORT A/S skifter navn til DFDS DANTRANSPORT A/S. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
15. juli 1999Erstatning i styretDANTRANSPORT A/S5 endringer i styret for DANTRANSPORT A/S. Peter Marke er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juli 1999Nye navn i ledelsenDANTRANSPORT A/S2 nye personer i ledelsen for DANTRANSPORT A/S. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
15. juli 1999Ole Poul Sehested blir adm. direktørDANTRANSPORT A/SOle Poul Sehested erstatter Rene Marian Løvgreen Sidor som adm. direktør i DANTRANSPORT A/S. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
15. juli 1999AdresseendringDANTRANSPORT A/SDANTRANSPORT A/S flytter til ny adresse i Brøndby. Peter Marke er medlem av styret.Se mere
23. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortDANTRANSPORT A/SDANTRANSPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Peter Marke er medlem av styret.Se mere