17. oktober 2003Peter Michael Eskling forlater styretCOPENHAGEN TANKERS A/SPeter Michael Eskling forlater styret for COPENHAGEN TANKERS A/S etter en periode på 9 år.Se mere
1. august 2003Nye navn i styretCOPENHAGEN TANKERS A/S3 nye medlemmer blir med i styret for COPENHAGEN TANKERS A/S. Peter Michael Eskling er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2003Søren Hahnemann forlater ledelsenCOPENHAGEN TANKERS A/SSøren Hahnemann forlater ledelsen for COPENHAGEN TANKERS A/S etter en periode på 3 måneder. Peter Michael Eskling er medlem av styret.Se mere
1. august 2003Bjarne Tvilde blir adm. direktørCOPENHAGEN TANKERS A/SBjarne Tvilde blir adm. direktør i COPENHAGEN TANKERS A/S. Peter Michael Eskling er medlem av styret.Se mere
19. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortCOPENHAGEN TANKERS A/SCOPENHAGEN TANKERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peter Michael Eskling er medlem av styret.Se mere
1. mai 2003Niels Stig Christensen blir med i styretSCANDINAVIAN TANKERS ApSNiels Stig Christensen erstatter Peter Michael Eskling i styret for SCANDINAVIAN TANKERS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. mai 2003Søren Hahnemann blir med i ledelsenCOPENHAGEN TANKERS A/SSøren Hahnemann erstatter Peter Michael Eskling i ledelsen for COPENHAGEN TANKERS A/S etter en periode på 9 år.Se mere
1. mai 2003Niels Stig Christensen blir med i ledelsenSCANDINAVIAN TANKERS ApSNiels Stig Christensen erstatter Peter Michael Eskling i ledelsen for SCANDINAVIAN TANKERS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
3. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortSCANDINAVIAN TANKERS ApSSCANDINAVIAN TANKERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortCOPENHAGEN TANKERS A/SCOPENHAGEN TANKERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2001Erstatning i styretSCANDINAVIAN TANKERS ApS4 endringer i styret for SCANDINAVIAN TANKERS ApS. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2001Steen Frode Nielsen forlater styretCOPENHAGEN TANKERS A/SSteen Frode Nielsen forlater styret for COPENHAGEN TANKERS A/S etter en periode på 7 år. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2001Peter Schmidt Hansen forlater styretSCANDINAVIAN TANKERS ApSPeter Schmidt Hansen forlater styret for SCANDINAVIAN TANKERS ApS etter en periode på 2 år. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2001Grethe Holme Jantzen blir med i styretCOPENHAGEN TANKERS A/SGrethe Holme Jantzen erstatter Peter Schmidt Hansen i styret for COPENHAGEN TANKERS A/S etter en periode på 3 år. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortSCANDINAVIAN TANKERS ApSSCANDINAVIAN TANKERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 31. desember 2000. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortCOPENHAGEN TANKERS A/SCOPENHAGEN TANKERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortCOPENHAGEN TANKERS A/SCOPENHAGEN TANKERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 1999Peter Michael Eskling blir med i styretSCANDINAVIAN TANKERS ApSPeter Michael Eskling blir med i styret for SCANDINAVIAN TANKERS ApS.Se mere
29. desember 1999Peter Michael Eskling blir med i ledelsenSCANDINAVIAN TANKERS ApSPeter Michael Eskling erstatter Kim Madsen i ledelsen for SCANDINAVIAN TANKERS ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
29. desember 1999AdresseendringSCANDINAVIAN TANKERS ApSSCANDINAVIAN TANKERS ApS flytter fra København K til Gentofte. Peter Michael Eskling er medlem af ledelsen.Se mere