2. augustAdresseendringLEADWISE A/SLEADWISE A/S flytter fra København K til Hellerup. Peter Michael Rossing eier 50% av virksomheten.Se mere
18. marsUnderskudd på DKK 458.401 LEADWISE A/SLEADWISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Michael Rossing eier 50% av virksomheten.Se mere
13. marsOverskudd på DKK 7.250 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Michael Rossing er styreleder.Se mere
11. marsUnderskudd på DKK 18.875 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Michael Rossing er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2023Underskudd på DKK 65.646 LEADWISE A/SLEADWISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Peter Michael Rossing eier 50% av virksomheten.Se mere
14. mars 2023Overskudd på DKK 5.966 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Peter Michael Rossing er styreleder.Se mere
10. mars 2023Overskudd på DKK 1.237 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Peter Michael Rossing er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2022Underskudd på DKK 136.714 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Peter Michael Rossing er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2022Underskudd på DKK 248.194 LEADWISE A/SLEADWISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Peter Michael Rossing eier 50% av virksomheten.Se mere
28. februar 2022Underskudd på DKK 241.167 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Peter Michael Rossing er styreleder.Se mere
22. september 2021Daniel Martinez Jacobsen blir med i styretLEADWISE A/SDaniel Martinez Jacobsen erstatter Marc Michael Rossing i styret for LEADWISE A/S etter en periode på 8 år. Peter Michael Rossing eier 50% av virksomheten.Se mere
16. mars 2021Overskudd på DKK 97.094 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Peter Michael Rossing er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2021Overskudd på DKK 222.281 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Peter Michael Rossing er styreleder.Se mere
16. mars 2021Overskudd på DKK 215.454 LEADWISE A/SLEADWISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Peter Michael Rossing eier 50% av virksomheten.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.PETER ROSSING HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Peter Michael Rossing er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2020Nytt navn: LEADWISE A/SBETTER RATES A/SBETTER RATES A/S skifter navn til LEADWISE A/S. Peter Michael Rossing eier 50% av virksomheten.Se mere
13. mars 2020Overskudd på DKK 124.498 MPRO HOLDING A/SMPRO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Peter Michael Rossing er styreleder.Se mere
13. mars 2020Overskudd på DKK 53.522 PETER ROSSING HOLDING ApSPETER ROSSING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Peter Michael Rossing er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2020Overskudd på DKK 54.281 BETTER RATES A/SBETTER RATES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Peter Michael Rossing eier 50% av virksomheten.Se mere
7. februar 2020Peter Michael Rossing forlater ledelsenFITNESS FACTORY ApSPeter Michael Rossing forlater ledelsen for FITNESS FACTORY ApS etter en periode på 11 år.Se mere