23. septemberKarsten Vind forlater styretA-2 A/SKarsten Vind forlater styret for A-2 A/S etter en periode på 12 måneder. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
15. maiOverskudd på DKK 1,4 mio.PMU HOLDING ApSPMU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Underskudd på DKK 37.550 QUORUM CONSULTING A/SQUORUM CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 6,5 mio.A-2 A/SA-2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2023Karsten Vind blir med i styretA-2 A/SKarsten Vind erstatter Tonny Gerhard Johansen i styret for A-2 A/S etter en periode på 2 år. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 145.187 PMU HOLDING ApSPMU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2023Peter Müller blir med i styretQUORUM CONSULTING A/SPeter Müller blir med i styret for QUORUM CONSULTING A/S.Se mere
10. januar 2023Peter Müller blir med i ledelsenQUORUM CONSULTING A/SPeter Müller erstatter Lars Westerholt Jørgensen i ledelsen for QUORUM CONSULTING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
10. januar 2023Endring i eierkretsenQUORUM CONSULTING A/S5 personer endrer deres reelle eierskab av QUORUM CONSULTING A/S. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2022Overskudd på DKK 3,1 mio.A-2 A/SA-2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2022Peter Müller blir med i styretA-2 A/SPeter Müller erstatter Klavs Valdemar Gravesen i styret for A-2 A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 2022Cuno Bille Christensen forlater styretA-2 A/SCuno Bille Christensen forlater styret for A-2 A/S etter en periode på 22 år. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.PMU HOLDING ApSPMU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022Tonny Gerhard Johansen blir med i styretA-2 A/STonny Gerhard Johansen blir med i styret for A-2 A/S. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2022Cuno Bille Christensen forlater ledelsenA-2 A/SCuno Bille Christensen forlater ledelsen for A-2 A/S etter en periode på 3 år. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2021Overskudd på DKK 5,5 mio.A-2 A/SA-2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021Overskudd på DKK 3,3 mio.PMU HOLDING ApSPMU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2021Overskudd på DKK 3,9 mio.A-2 A/SA-2 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Kenneth Flex forlater ledelsenA-2 A/SKenneth Flex forlater ledelsen for A-2 A/S etter en periode på 5 år. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2020Mikael Bjørn Schwartz blir med i ledelsenA-2 A/SMikael Bjørn Schwartz erstatter Lars Rasmussen i ledelsen for A-2 A/S etter en periode på 2 år. Peter Müller er medlem af ledelsen.Se mere