1. september 2015Peter Pagh Nielsen forlater styretDANPLANEX A/SPeter Pagh Nielsen forlater styret for DANPLANEX A/S etter en periode på 20 år.Se mere
23. september 2014Overskudd på DKK 811.678 DANPLANEX A/SDANPLANEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. september 2013Overskudd på DKK 751.588 DANPLANEX A/SDANPLANEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. september 2013Søren Hunsballe Jensen blir med i styretDANPLANEX A/SSøren Hunsballe Jensen blir med i styret for DANPLANEX A/S. Peter Pagh Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. oktober 2012Overskudd på DKK 772.222 DANPLANEX A/SDANPLANEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortDANPLANEX A/SDANPLANEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. september 2011Jørgen Rasmus Bonde forlater styretDANPLANEX A/SJørgen Rasmus Bonde forlater styret for DANPLANEX A/S etter en periode på 13 år. Peter Pagh Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. september 2011Nytt navn: DANPLANEX A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/S skifter navn til DANPLANEX A/S. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortDANPLANEX PLANTESKOLER A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortDANPLANEX PLANTESKOLER A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
10. september 2009Palle Bruus forlater styretDANPLANEX PLANTESKOLER A/SPalle Bruus forlater styret for DANPLANEX PLANTESKOLER A/S etter en periode på 52 år. Peter Pagh Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortDANPLANEX PLANTESKOLER A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2008Jørgen Holmegaard forlater styretDANPLANEX PLANTESKOLER A/SJørgen Holmegaard forlater styret for DANPLANEX PLANTESKOLER A/S etter en periode på 51 år. Peter Pagh Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortDANPLANEX PLANTESKOLER A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortDANPLANEX PLANTESKOLER A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. august 2006Erik Munksgaard blir adm. direktørDANPLANEX PLANTESKOLER A/SErik Munksgaard blir adm. direktør i DANPLANEX PLANTESKOLER A/S. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. juli 2006Olav Skøtt Oldenburg slutter som adm. direktørDANPLANEX PLANTESKOLER A/SOlav Skøtt Oldenburg slutter som adm. direktør i DANPLANEX PLANTESKOLER A/S. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortDANPLANEX PLANTESKOLER A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortDANPLANEX PLANTESKOLER A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere
26. september 2003Regnskap for 2003 offentligjortDANPLANEX PLANTESKOLER A/SDANPLANEX PLANTESKOLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Peter Pagh Nielsen er medlem av styret.Se mere