4. januar 2001Peter Rønning forlater styretVISKUM INVEST A/SPeter Rønning forlater styret for VISKUM INVEST A/S etter en periode på 8 år.Se mere
7. april 1994Ny status UNDER KONKURSVISKUM INVEST A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Peter Rønning er medlem av styret.Se mere
17. januar 1994Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGVISKUM INVEST A/STidligere status: Normal. Peter Rønning er medlem av styret.Se mere
18. august 1993Peter Rønning forlater styretLINGUS INVEST A/SPeter Rønning forlater styret for LINGUS INVEST A/S etter en periode på 13 år.Se mere
27. januar 1993Nytt navn: VISKUM INVEST A/SDANISH CONTRACTORS A/SDANISH CONTRACTORS A/S skifter navn til VISKUM INVEST A/S. Peter Rønning er medlem av styret.Se mere
26. januar 1993Susanne Villumsen forlater styretDANISH CONTRACTORS A/SSusanne Villumsen forlater styret for DANISH CONTRACTORS A/S etter en periode på 12 år. Peter Rønning er fortsatt styremedlem.Se mere
20. januar 1993Nytt navn: LINGUS INVEST A/SAWK-ODENSE AF 1. MAJ 1992 A/SAWK-ODENSE AF 1. MAJ 1992 A/S skifter navn til LINGUS INVEST A/S. Peter Rønning er medlem av styret.Se mere
19. januar 1993Flere forlater styretAWK-ODENSE AF 1. MAJ 1992 A/S3 medlemmer forlater styret for AWK-ODENSE AF 1. MAJ 1992 A/S. Peter Rønning er fortsatt styremedlem.Se mere
19. januar 1993Johnny Bjørndahl Jensen forlater ledelsenAWK-ODENSE AF 1. MAJ 1992 A/SJohnny Bjørndahl Jensen forlater ledelsen for AWK-ODENSE AF 1. MAJ 1992 A/S etter en periode på 12 år. Peter Rønning er medlem av styret.Se mere
15. desember 1992Peter Rønning blir med i styretDANISH CONTRACTORS A/SPeter Rønning blir med i styret for DANISH CONTRACTORS A/S.Se mere
15. desember 1992Peter Nielsen blir med i ledelsenDANISH CONTRACTORS A/SPeter Nielsen erstatter Bjarne Alfred Degerth i ledelsen for DANISH CONTRACTORS A/S etter en periode på 12 år. Peter Rønning er medlem av styret.Se mere
6. mai 1992Nytt navn: AWK-ODENSE AF 1. MAJ 1992 A/SAWK-SPEDITION ODENSE A/SAWK-SPEDITION ODENSE A/S skifter navn til AWK-ODENSE AF 1. MAJ 1992 A/S. Peter Rønning er medlem av styret.Se mere
6. mai 1992Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAWK-ODENSE AF 1. MAJ 1992 A/STidligere status: Normal. Peter Rønning er medlem av styret.Se mere
5. mai 1992Flere forlater styretAWK-SPEDITION ODENSE A/S3 medlemmer forlater styret for AWK-SPEDITION ODENSE A/S. Peter Rønning er fortsatt styremedlem.Se mere
13. oktober 1980StiftelseAWK-SPEDITION ODENSE A/SAWK-SPEDITION ODENSE A/S stiftes i bransjen speditørvirksomhed. Peter Rønning er medlem av styret.Se mere