8. april 2015Peter Røy forlater styretCRH Concrete A/SPeter Røy forlater styret for CRH Concrete A/S etter en periode på 12 år.Se mere
24. juli 2014Regnskap for 2013 offentligjortCRH Concrete A/SCRH Concrete A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
1. mai 2014Erstatning i styretCRH Concrete A/S6 endringer i styret for CRH Concrete A/S. Peter Røy er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortCRH Concrete A/SCRH Concrete A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
23. mai 2013Edwin Enno Johan van den Berg blir med i styretCRH Concrete A/SEdwin Enno Johan van den Berg erstatter Arijan Johan Bakker i styret for CRH Concrete A/S etter en periode på 6 år. Peter Røy er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortCRH Concrete A/SCRH Concrete A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
16. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortCRH Concrete A/SCRH Concrete A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
24. juni 2010Erstatning i styretCRH Concrete A/S4 endringer i styret for CRH Concrete A/S. Peter Røy er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCRH Concrete A/SCRH Concrete A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
1. april 2010Flemming Arthur Bjørnskov forlater ledelsenCRH Concrete A/SFlemming Arthur Bjørnskov forlater ledelsen for CRH Concrete A/S etter en periode på 5 måneder. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
11. februar 2010AdresseendringCRH Concrete A/SCRH Concrete A/S flytter fra Esbjerg Ø til Viby Sjælland. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
11. november 2009Erstatning i styretCRH Concrete A/S3 endringer i styret for CRH Concrete A/S. Peter Røy er fortsatt styremedlem.Se mere
11. november 2009Flemming Arthur Bjørnskov blir med i ledelsenCRH Concrete A/SFlemming Arthur Bjørnskov blir med i ledelsen for CRH Concrete A/S. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
11. november 2009Claus Bering blir adm. direktørCRH Concrete A/SClaus Bering erstatter Morten Dalgaard som adm. direktør i CRH Concrete A/S. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
11. november 2009AdresseendringCRH Concrete A/SCRH Concrete A/S flytter fra Vejle til Esbjerg Ø. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
11. november 2009Nytt navn: CRH Concrete A/SEXPAN A/SEXPAN A/S skifter navn til CRH Concrete A/S. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortEXPAN A/SEXPAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
21. november 2008Erik Mogensen Laugesen blir med i styretEXPAN A/SErik Mogensen Laugesen erstatter Ebbe Emil Geil Ebbesen i styret for EXPAN A/S etter en periode på 6 år. Peter Røy er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2008Morten Dalgaard blir adm. direktørEXPAN A/SMorten Dalgaard erstatter Poul Baastrup Kirkegaard som adm. direktør i EXPAN A/S. Peter Røy er medlem av styret.Se mere
2. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortEXPAN A/SEXPAN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Peter Røy er medlem av styret.Se mere