9. november 2023Overskudd på DKK 372.875 KILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApSKILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Peter Schou-Pedersen eier 14% av virksomheten.Se mere
5. oktober 2022Overskudd på DKK 186.165 KILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApSKILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Peter Schou-Pedersen eier 14% av virksomheten.Se mere
27. oktober 2021Overskudd på DKK 282.483 KILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApSKILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Peter Schou-Pedersen eier 14% av virksomheten.Se mere
29. oktober 2020Overskudd på DKK 297.919 KILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApSKILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Peter Schou-Pedersen eier 14% av virksomheten.Se mere
27. oktober 2020Flemming Fevre Jensen forlater styretKILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApSFlemming Fevre Jensen forlater styret for KILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApS etter en periode på 19 år. Peter Schou-Pedersen eier 14% av virksomheten.Se mere
11. november 2019Overskudd på DKK 502.798 KILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApSKILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Peter Schou-Pedersen eier 14% av virksomheten.Se mere
14. november 2018Overskudd på DKK 227.800 KILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApSKILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Peter Schou-Pedersen eier 14% av virksomheten.Se mere
12. oktober 2017Overskudd på DKK 296.727 KILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApSKILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Peter Schou-Pedersen eier 14% av virksomheten.Se mere
1. juli 2017Endring i eierkretsenKILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApSPeter Schou-Pedersen registrert som reell eier av KILDEBRØNDE MØLLE MONTAGE ApS.Se mere