15. januar 2003Peter Skinhøj forlater styretPEPRESEARCH A/SPeter Skinhøj forlater styret for PEPRESEARCH A/S etter en periode på 5 år.Se mere
2. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortPEPRESEARCH A/SPEPRESEARCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peter Skinhøj er styreleder.Se mere
27. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortPEPRESEARCH A/SPEPRESEARCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peter Skinhøj er styreleder.Se mere
5. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortPEPRESEARCH A/SPEPRESEARCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peter Skinhøj er styreleder.Se mere
5. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortPEPRESEARCH A/SPEPRESEARCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Peter Skinhøj er styreleder.Se mere
24. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortPEPRESEARCH A/SPEPRESEARCH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Peter Skinhøj er styreleder.Se mere
22. november 1997Peter Skinhøj blir med i styretPEPRESEARCH A/SPeter Skinhøj blir med i styret for PEPRESEARCH A/S.Se mere
22. november 1997Steen Helde Hemmingsen forlater ledelsenPEPRESEARCH A/SSteen Helde Hemmingsen forlater ledelsen for PEPRESEARCH A/S etter en periode på 5 år. Peter Skinhøj er styreleder.Se mere
22. november 1997AdresseendringPEPRESEARCH A/SPEPRESEARCH A/S flytter fra København Ø til Birkerød. Peter Skinhøj er styreleder.Se mere
15. oktober 1990Peter Skinhøj forlater styretSCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApSPeter Skinhøj forlater styret for SCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
10. mai 1986StiftelseSCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApSSCANDINAVIAN INSTITUTE OF MEDICAL ADVISERS ApS stiftes i bransjen anden teknisk rådgivning. Peter Skinhøj er medlem av styret.Se mere