8. juliPeter Thorup Hovgaard blir med i styretWest Pharmaceutical Services Danmark A/SPeter Thorup Hovgaard blir med i styret for West Pharmaceutical Services Danmark A/S.Se mere
15. mai 2014Peter Thorup Hovgaard forlater styretDANFIBER A/SPeter Thorup Hovgaard forlater styret for DANFIBER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. januar 2014Peter Thorup Hovgaard forlater styretINDUSTRISOLAR, TOFTLUND ApSPeter Thorup Hovgaard forlater styret for INDUSTRISOLAR, TOFTLUND ApS etter en periode på 1 uke.Se mere
30. januar 2014Peter Thorup Hovgaard forlater styretHISUN DK ApSPeter Thorup Hovgaard forlater styret for HISUN DK ApS etter en periode på 1 uke.Se mere
20. januar 2014StiftelseHISUN DK ApSHISUN DK ApS stiftes i bransjen uoplyst. Peter Thorup Hovgaard er medlem av styret.Se mere
20. januar 2014StiftelseINDUSTRISOLAR, TOFTLUND ApSINDUSTRISOLAR, TOFTLUND ApS stiftes i bransjen uoplyst. Peter Thorup Hovgaard er medlem av styret.Se mere
18. mai 2013Overskudd på DKK 192.452 DANFIBER A/SDANFIBER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Peter Thorup Hovgaard er nestleder i styret.Se mere
22. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortDANFIBER A/SDANFIBER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Peter Thorup Hovgaard er nestleder i styret.Se mere
2. mai 2012Lars Lundin forlater styretDANFIBER A/SLars Lundin forlater styret for DANFIBER A/S etter en periode på 4 måneder. Peter Thorup Hovgaard er fortsatt nestleder i styret.Se mere
17. januar 2012Peter Thorup Hovgaard forlater styretDANBØRS A/SPeter Thorup Hovgaard forlater styret for DANBØRS A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
11. januar 2012Peter Thorup Hovgaard blir med i styretDANFIBER A/SPeter Thorup Hovgaard blir med i styret for DANFIBER A/S.Se mere
31. juli 2011Tomas Keszler Hansen forlater styretDANBØRS A/STomas Keszler Hansen forlater styret for DANBØRS A/S etter en periode på 1 år. Peter Thorup Hovgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANBØRS A/SDANBØRS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Peter Thorup Hovgaard er medlem av styret.Se mere
4. mai 2011Peter Thorup Hovgaard blir med i styretDANBØRS A/SPeter Thorup Hovgaard blir med i styret for DANBØRS A/S.Se mere