TORDGAARD ARKITEKTRÅDGIVNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. september 2022 til 30. september. Peter Tordgaard Jørgensen er medlem af ledelsen.
A4 ARKITEKTER OG INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Peter Tordgaard Jørgensen eier 32,5% av virksomheten.
A4 ARKITEKTER OG INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Peter Tordgaard Jørgensen eier 32,5% av virksomheten.
A4 ARKITEKTER OG INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Peter Tordgaard Jørgensen eier 32,5% av virksomheten.
A4 ARKITEKTER OG INGENIØRER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Peter Tordgaard Jørgensen eier 32,5% av virksomheten.