LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
Frank Egon Offenberg erstatter Preben Falch Hansen i styret for XO CARE A/S etter en periode på 13 år. Peter Verner Bojsen Sørensen er fortsatt nestleder i styret.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.
LITTLE ELK ENTERPRISES ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september. Peter Verner Bojsen Sørensen er adm. direktør i virksomheten.