10. septemberMartin Riiser blir med i ledelsenJYSK IT HOSTING ApSMartin Riiser blir med i ledelsen for JYSK IT HOSTING ApS. Peter Vilstrup Tomsen er medlem av styret.Se mere
9. septemberChristian Wegener Bertelsen forlater ledelsenJYSK IT HOSTING ApSChristian Wegener Bertelsen forlater ledelsen for JYSK IT HOSTING ApS etter en periode på 1 år. Peter Vilstrup Tomsen er medlem av styret.Se mere
17. marsUnderskudd på DKK 70.048 JYSK IT HOSTING ApSJYSK IT HOSTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Vilstrup Tomsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2023Christian Wegener Bertelsen blir med i ledelsenJYSK IT HOSTING ApSChristian Wegener Bertelsen erstatter Simon Husballe i ledelsen for JYSK IT HOSTING ApS etter en periode på 2 år. Peter Vilstrup Tomsen er medlem av styret.Se mere
20. april 2023Overskudd på DKK 556.513 JYSK IT HOSTING ApSJYSK IT HOSTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Vilstrup Tomsen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2022Overskudd på DKK 102.889 JYSK IT HOSTING ApSJYSK IT HOSTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Vilstrup Tomsen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2021Simon Husballe blir med i ledelsenJYSK IT HOSTING ApSSimon Husballe erstatter Peter Vilstrup Tomsen i ledelsen for JYSK IT HOSTING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
15. mars 2021Overskudd på DKK 79.907 JYSK IT HOSTING ApSJYSK IT HOSTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Vilstrup Tomsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2020Torben Jensen slutter som adm. direktørJYSK IT HOSTING ApSTorben Jensen slutter som adm. direktør i JYSK IT HOSTING ApS. Peter Vilstrup Tomsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
18. mars 2020Overskudd på DKK 82.389 JYSK IT HOSTING ApSJYSK IT HOSTING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Peter Vilstrup Tomsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2020Peter Vilstrup Tomsen blir med i styretJYSK IT HOSTING ApSPeter Vilstrup Tomsen blir med i styret for JYSK IT HOSTING ApS.Se mere
18. mars 2020Peter Vilstrup Tomsen blir med i ledelsenJYSK IT HOSTING ApSPeter Vilstrup Tomsen blir med i ledelsen for JYSK IT HOSTING ApS.Se mere