29. januar 1988Peter Wolsing Hansen forlater styretKOMMUNIKATIONSAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1982Peter Wolsing Hansen forlater styret for KOMMUNIKATIONSAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1982 etter en periode på 5 år.Se mere
20. januar 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONKOMMUNIKATIONSAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1982Tidligere status: Normal. Peter Wolsing Hansen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1982StiftelseKOMMUNIKATIONSAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1982KOMMUNIKATIONSAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1982 stiftes i 1982. Peter Wolsing Hansen er medlem av styret.Se mere