6. mai 2013Petra Eva Hägglund forlater styretSELSKABET AF 3. MAJ 2013 A/SPetra Eva Hägglund forlater styret for SELSKABET AF 3. MAJ 2013 A/S etter en periode på 2 år.Se mere
3. mai 2013Nytt navn: SELSKABET AF 3. MAJ 2013 A/STECHNIA DANMARK A/STECHNIA DANMARK A/S skifter navn til SELSKABET AF 3. MAJ 2013 A/S. Petra Eva Hägglund er medlem av styret.Se mere
2. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTECHNIA DANMARK A/STECHNIA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Petra Eva Hägglund er medlem av styret.Se mere
6. juli 2011Ylva Kristin Berg forlater styretTECHNIA DANMARK A/SYlva Kristin Berg forlater styret for TECHNIA DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Petra Eva Hägglund er fortsatt styremedlem.Se mere
6. juli 2011Karl Jonas Gejer blir adm. direktørTECHNIA DANMARK A/SKarl Jonas Gejer erstatter Ylva Kristin Berg som adm. direktør i TECHNIA DANMARK A/S. Petra Eva Hägglund er medlem av styret.Se mere
30. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortTECHNIA DANMARK A/STECHNIA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Petra Eva Hägglund er medlem av styret.Se mere
24. mai 2011Petra Eva Hägglund blir med i styretTECHNIA DANMARK A/SPetra Eva Hägglund erstatter Benny Andersson i styret for TECHNIA DANMARK A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere