6. juli 2006Petri Olavi Wager forlater styretSTORA ENSO DANMARK A/SPetri Olavi Wager forlater styret for STORA ENSO DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
1. juli 2006Timo Antero Laipio blir med i styretSTORA ENSO DANMARK A/STimo Antero Laipio blir med i styret for STORA ENSO DANMARK A/S. Petri Olavi Wager er fortsatt styreleder.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortSTORA ENSO DANMARK A/SSTORA ENSO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Petri Olavi Wager er styreleder.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortSTORA ENSO DANMARK A/SSTORA ENSO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Petri Olavi Wager er styreleder.Se mere
1. februar 2005Anders Jetsmark Geiker slutter som adm. direktørSTORA ENSO DANMARK A/SAnders Jetsmark Geiker slutter som adm. direktør i STORA ENSO DANMARK A/S. Petri Olavi Wager er styreleder.Se mere
1. februar 2005Petri Olavi Wager blir med i styretSTORA ENSO DANMARK A/SPetri Olavi Wager blir med i styret for STORA ENSO DANMARK A/S.Se mere