24. maiOverskudd på DKK 165.085 TIP TOP EJENDOMSSERVICE ApSTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere
23. maiUnderskudd på DKK 2,7 mio.SUNDBY RENGØRINGS SERVICE ApSSUNDBY RENGØRINGS SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Petri Pellonmaa er medlem av styret.Se mere
16. aprilOverskudd på DKK 2,7 mio.KRS Service ApSKRS Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Petri Pellonmaa er medlem av styret.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 1,2 mio.MEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/SMEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere
5. aprilUnderskudd på DKK 272.693 HN Service ApSHN Service ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Petri Pellonmaa er medlem av styret.Se mere
8. januarPetri Pellonmaa blir med i styretKRS Service ApSPetri Pellonmaa blir med i styret for KRS Service ApS.Se mere
8. januarPetri Pellonmaa blir med i styretSUNDBY RENGØRINGS SERVICE ApSPetri Pellonmaa blir med i styret for SUNDBY RENGØRINGS SERVICE ApS.Se mere
8. januarPetri Pellonmaa blir med i styretHN Service ApSPetri Pellonmaa blir med i styret for HN Service ApS.Se mere
1. januarMads Christian Moth McEwan blir med i ledelsenMEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/SMads Christian Moth McEwan erstatter Christian Andreas Meid i ledelsen for MEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/S etter en periode på 6 måneder. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere
1. januarMads Christian Moth McEwan blir med i ledelsenTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApSMads Christian Moth McEwan erstatter Christian Andreas Meid i ledelsen for TIP TOP EJENDOMSSERVICE ApS etter en periode på 15 år. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere
25. juli 2023AdresseendringMEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/SMEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/S flytter fra København S til Hvidovre. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere
7. juli 2023Petri Pellonmaa blir med i styretMEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/SPetri Pellonmaa blir med i styret for MEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/S.Se mere
7. juli 2023Christian Andreas Meid blir med i ledelsenMEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/SChristian Andreas Meid erstatter Jan Helmuth Meincke i ledelsen for MEINCKE'S TOTAL-SERVICE A/S etter en periode på 17 år. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.TIP TOP EJENDOMSSERVICE ApSTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere
26. juni 2023Kasper Rosted Bygholm blir med i styretTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApSKasper Rosted Bygholm erstatter Christian Andreas Meid i styret for TIP TOP EJENDOMSSERVICE ApS etter en periode på 2 år. Petri Pellonmaa er fortsatt styreleder.Se mere
18. mai 2022AdresseendringTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApSTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApS flytter fra Valby til Hvidovre. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere
11. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApSTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere
22. desember 2021Petri Pellonmaa blir med i styretTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApSPetri Pellonmaa blir med i styret for TIP TOP EJENDOMSSERVICE ApS.Se mere
22. desember 2021Endring i eierkretsenTIP TOP EJENDOMSSERVICE ApSChristian Andreas Meid er ikke lenger registrert som reell eier av TIP TOP EJENDOMSSERVICE ApS. Petri Pellonmaa er styreleder.Se mere